23. januar 2011Conny Allan Augustsson forlater styretROCA DANMARK ApSConny Allan Augustsson forlater styret for ROCA DANMARK ApS etter en periode på 7 år.Se mere
11. mai 2010Regnskap for 2009 offentligjortROCA DANMARK ApSROCA DANMARK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Conny Allan Augustsson er medlem av styret.Se mere
1. april 2010Lars Göran Oskar Angesten blir med i ledelsenROCA DANMARK ApSLars Göran Oskar Angesten erstatter Hans Elmer Nielsen i ledelsen for ROCA DANMARK ApS etter en periode på 17 år. Conny Allan Augustsson er medlem av styret.Se mere
26. mai 2009Regnskap for 2008 offentligjortROCA DANMARK ApSROCA DANMARK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Conny Allan Augustsson er medlem av styret.Se mere
15. mai 2008Regnskap for 2007 offentligjortROCA DANMARK ApSROCA DANMARK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Conny Allan Augustsson er medlem av styret.Se mere
9. januar 2008AdresseendringROCA DANMARK ApSROCA DANMARK ApS flytter til ny adresse i Kvistgård. Conny Allan Augustsson er medlem av styret.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Engroshandel med isenkram, varmeanlæg og tilbehørROCA DANMARK ApSTidligere bransje: Engroshandel med isenkram og varmeanlæg samt tilbehør. Conny Allan Augustsson er medlem av styret.Se mere
30. mai 2007Regnskap for 2006 offentligjortROCA DANMARK ApSROCA DANMARK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Conny Allan Augustsson er medlem av styret.Se mere
27. mars 2006Regnskap for 2005 offentligjortROCA DANMARK ApSROCA DANMARK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Conny Allan Augustsson er medlem av styret.Se mere
9. mai 2005Regnskap for 2004 offentligjortROCA DANMARK ApSROCA DANMARK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Conny Allan Augustsson er medlem av styret.Se mere
30. april 2004Regnskap for 2003 offentligjortROCA DANMARK ApSROCA DANMARK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Conny Allan Augustsson er medlem av styret.Se mere
22. januar 2004Conny Allan Augustsson blir med i styretROCA DANMARK ApSConny Allan Augustsson erstatter Erik Anders Pettersson i styret for ROCA DANMARK ApS etter en periode på 10 måneder.Se mere