6. mai 2011Lars Göran Oskar Angesten forlater styretROCA DANMARK ApSLars Göran Oskar Angesten forlater styret for ROCA DANMARK ApS etter en periode på 8 år.Se mere
23. januar 2011Flere forlater styretROCA DANMARK ApS2 medlemmer forlater styret for ROCA DANMARK ApS. Lars Göran Oskar Angesten er fortsatt styremedlem.Se mere
23. januar 2011Ny status OPLØST EFTER FUSIONROCA DANMARK ApSTidligere status: Normal. Lars Göran Oskar Angesten er medlem av styret.Se mere
11. mai 2010Regnskap for 2009 offentligjortROCA DANMARK ApSROCA DANMARK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Lars Göran Oskar Angesten er medlem av styret.Se mere
1. april 2010Lars Göran Oskar Angesten blir med i ledelsenROCA DANMARK ApSLars Göran Oskar Angesten erstatter Hans Elmer Nielsen i ledelsen for ROCA DANMARK ApS etter en periode på 17 år. Lars Göran Oskar Angesten er medlem av styret.Se mere
12. februar 2010Lars Göran Oskar Angesten forlater styretWATSKI A/SLars Göran Oskar Angesten forlater styret for WATSKI A/S etter en periode på 7 år.Se mere
16. juni 2009Anders Gerhard Ullberg blir med i styretWATSKI A/SAnders Gerhard Ullberg blir med i styret for WATSKI A/S. Lars Göran Oskar Angesten er fortsatt styremedlem.Se mere
26. mai 2009Regnskap for 2008 offentligjortROCA DANMARK ApSROCA DANMARK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Lars Göran Oskar Angesten er medlem av styret.Se mere
4. mai 2009Regnskap for 2008 offentligjortWATSKI A/SWATSKI A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Lars Göran Oskar Angesten er medlem av styret.Se mere
12. juni 2008Regnskap for 2007 offentligjortWATSKI A/SWATSKI A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Lars Göran Oskar Angesten er medlem av styret.Se mere
15. mai 2008Regnskap for 2007 offentligjortROCA DANMARK ApSROCA DANMARK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Lars Göran Oskar Angesten er medlem av styret.Se mere
9. januar 2008AdresseendringROCA DANMARK ApSROCA DANMARK ApS flytter til ny adresse i Kvistgård. Lars Göran Oskar Angesten er medlem av styret.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Engroshandel med isenkram, varmeanlæg og tilbehørROCA DANMARK ApSTidligere bransje: Engroshandel med isenkram og varmeanlæg samt tilbehør. Lars Göran Oskar Angesten er medlem av styret.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Engroshandel med andre maskiner og andet udstyrWATSKI A/STidligere bransje: Engroshandel med andre maskiner, udstyr og tilbehør. Lars Göran Oskar Angesten er medlem av styret.Se mere
30. mai 2007Regnskap for 2006 offentligjortROCA DANMARK ApSROCA DANMARK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Lars Göran Oskar Angesten er medlem av styret.Se mere
2. april 2007Regnskap for 2006 offentligjortWATSKI A/SWATSKI A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Lars Göran Oskar Angesten er medlem av styret.Se mere
18. april 2006Regnskap for 2005 offentligjortWATSKI A/SWATSKI A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Lars Göran Oskar Angesten er medlem av styret.Se mere
27. mars 2006Regnskap for 2005 offentligjortROCA DANMARK ApSROCA DANMARK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Lars Göran Oskar Angesten er medlem av styret.Se mere
19. september 2005Karl Magnus Ingemar Eriksson blir med i styretWATSKI A/SKarl Magnus Ingemar Eriksson erstatter Lars Oskar Kristian Grönvall i styret for WATSKI A/S etter en periode på 8 år. Lars Göran Oskar Angesten er fortsatt styremedlem.Se mere
9. mai 2005Regnskap for 2004 offentligjortROCA DANMARK ApSROCA DANMARK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Lars Göran Oskar Angesten er medlem av styret.Se mere