11. august 2008Conny Pedersen forlater styretAKTIESELSKABET AF 1/8 2007, VEJLEConny Pedersen forlater styret for AKTIESELSKABET AF 1/8 2007, VEJLE etter en periode på 10 år.Se mere
13. mai 2008Regnskap for 2007 offentligjortAKTIESELSKABET AF 1/8 2007, VEJLEAKTIESELSKABET AF 1/8 2007, VEJLE offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Conny Pedersen er medlem av styret.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Forhandlere af sports- og campingudstyrAKTIESELSKABET AF 1/8 2007, VEJLETidligere bransje: Sportsforretninger. Conny Pedersen er medlem av styret.Se mere
22. august 2007Nytt navn: AKTIESELSKABET AF 1/8 2007, VEJLEVEJLE SPORT A/SVEJLE SPORT A/S skifter navn til AKTIESELSKABET AF 1/8 2007, VEJLE. Conny Pedersen er medlem av styret.Se mere
25. april 2007Regnskap for 2006 offentligjortVEJLE SPORT A/SVEJLE SPORT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Conny Pedersen er medlem av styret.Se mere
30. juni 2006Regnskap for 2005 offentligjortVEJLE SPORT A/SVEJLE SPORT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Conny Pedersen er medlem av styret.Se mere
2. juni 2005Regnskap for 2004 offentligjortVEJLE SPORT A/SVEJLE SPORT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Conny Pedersen er medlem av styret.Se mere
25. juni 2004Erstatning i styretVEJLE SPORT A/S3 endringer i styret for VEJLE SPORT A/S. Conny Pedersen er fortsatt styremedlem.Se mere
10. juni 2004Regnskap for 2003 offentligjortVEJLE SPORT A/SVEJLE SPORT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Conny Pedersen er medlem av styret.Se mere
7. juli 2003Regnskap for 2002 offentligjortVEJLE SPORT A/SVEJLE SPORT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Conny Pedersen er medlem av styret.Se mere
4. juli 2002Regnskap for 2001 offentligjortVEJLE SPORT A/SVEJLE SPORT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Conny Pedersen er medlem av styret.Se mere
23. juli 2001Regnskap for 2000 offentligjortVEJLE SPORT A/SVEJLE SPORT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Conny Pedersen er medlem av styret.Se mere
4. juli 2000Regnskap for 1999 offentligjortVEJLE SPORT A/SVEJLE SPORT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Conny Pedersen er medlem av styret.Se mere
30. juni 1999Regnskap for 1998 offentligjortVEJLE SPORT A/SVEJLE SPORT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Conny Pedersen er medlem av styret.Se mere
15. mai 1998StiftelseVEJLE SPORT A/SVEJLE SPORT A/S stiftes i bransjen sportsforretninger. Conny Pedersen er medlem av styret.Se mere