25. juni 2004Poul Overgaard Pedersen forlater styretVEJLE SPORT A/SPoul Overgaard Pedersen forlater styret for VEJLE SPORT A/S etter en periode på 6 år.Se mere
10. juni 2004Regnskap for 2003 offentligjortVEJLE SPORT A/SVEJLE SPORT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Poul Overgaard Pedersen er styreleder.Se mere
7. juli 2003Regnskap for 2002 offentligjortVEJLE SPORT A/SVEJLE SPORT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Poul Overgaard Pedersen er styreleder.Se mere
4. juli 2002Regnskap for 2001 offentligjortVEJLE SPORT A/SVEJLE SPORT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Poul Overgaard Pedersen er styreleder.Se mere
23. juli 2001Regnskap for 2000 offentligjortVEJLE SPORT A/SVEJLE SPORT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Poul Overgaard Pedersen er styreleder.Se mere
4. juli 2000Regnskap for 1999 offentligjortVEJLE SPORT A/SVEJLE SPORT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Poul Overgaard Pedersen er styreleder.Se mere
30. juni 1999Regnskap for 1998 offentligjortVEJLE SPORT A/SVEJLE SPORT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Poul Overgaard Pedersen er styreleder.Se mere
15. mai 1998StiftelseVEJLE SPORT A/SVEJLE SPORT A/S stiftes i bransjen sportsforretninger. Poul Overgaard Pedersen er styreleder.Se mere