8. november 1999Dan Holger Overgaard Sørensen forlater ledelsenTRIBUTOR AG ApSDan Holger Overgaard Sørensen forlater ledelsen for TRIBUTOR AG ApS etter en periode på 14 år.Se mere
10. februar 1998Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGTRIBUTOR AG ApSTidligere status: Normal. Dan Holger Overgaard Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
2. juni 1997Regnskap for 1996 offentligjortTRIBUTOR AG ApSTRIBUTOR AG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 1995 til 30. september 1996. Dan Holger Overgaard Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
9. mars 1996Regnskap for 1995 offentligjortTRIBUTOR AG ApSTRIBUTOR AG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 1994 til 30. september 1995. Dan Holger Overgaard Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
20. august 1994Nytt navn: TRIBUTOR AG ApSYNF 2062 ApSYNF 2062 ApS skifter navn til TRIBUTOR AG ApS. Dan Holger Overgaard Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
19. august 1994Hans Peter Dam forlater ledelsenYNF 2062 ApSHans Peter Dam forlater ledelsen for YNF 2062 ApS etter en periode på 9 år. Dan Holger Overgaard Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
28. januar 1986StiftelseYNF 2062 ApSYNF 2062 ApS stiftes i bransjen engroshandel med andre maskiner, udstyr og tilbehør. Dan Holger Overgaard Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere