8. november 1999Frank Thomas Lander forlater ledelsenTRIBUTOR AG ApSFrank Thomas Lander forlater ledelsen for TRIBUTOR AG ApS etter en periode på 14 år.Se mere
10. februar 1998Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGTRIBUTOR AG ApSTidligere status: Normal. Frank Thomas Lander er medlem af ledelsen.Se mere
5. november 1997Frank Thomas Lander forlater ledelsenEURO WORLDWIDE SHIPPING COPENHAGEN ApSFrank Thomas Lander forlater ledelsen for EURO WORLDWIDE SHIPPING COPENHAGEN ApS etter en periode på 7 år.Se mere
2. juni 1997Regnskap for 1996 offentligjortTRIBUTOR AG ApSTRIBUTOR AG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 1995 til 30. september 1996. Frank Thomas Lander er medlem af ledelsen.Se mere
9. mars 1996Regnskap for 1995 offentligjortTRIBUTOR AG ApSTRIBUTOR AG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 1994 til 30. september 1995. Frank Thomas Lander er medlem af ledelsen.Se mere
20. august 1994Nytt navn: TRIBUTOR AG ApSYNF 2062 ApSYNF 2062 ApS skifter navn til TRIBUTOR AG ApS. Frank Thomas Lander er medlem af ledelsen.Se mere
19. august 1994Hans Peter Dam forlater ledelsenYNF 2062 ApSHans Peter Dam forlater ledelsen for YNF 2062 ApS etter en periode på 9 år. Frank Thomas Lander er medlem af ledelsen.Se mere
13. november 1991Frank Thomas Lander forlater ledelsenEUROPEAN SHIPPING & TRADING COPENHAGEN ApSFrank Thomas Lander forlater ledelsen for EUROPEAN SHIPPING & TRADING COPENHAGEN ApS etter en periode på 9 år.Se mere
24. juli 1991Nytt navn: EURO WORLDWIDE SHIPPING COPENHAGEN ApSApS KBUS 38 NR. 1607ApS KBUS 38 NR. 1607 skifter navn til EURO WORLDWIDE SHIPPING COPENHAGEN ApS. Frank Thomas Lander er medlem af ledelsen.Se mere
23. juli 1991Per Emil Hasselbalch Stakemann forlater ledelsenApS KBUS 38 NR. 1607Per Emil Hasselbalch Stakemann forlater ledelsen for ApS KBUS 38 NR. 1607 etter en periode på 4 måneder. Frank Thomas Lander er medlem af ledelsen.Se mere
1. april 1991StiftelseApS KBUS 38 NR. 1607ApS KBUS 38 NR. 1607 stiftes i 1991. Frank Thomas Lander er medlem af ledelsen.Se mere
28. januar 1986StiftelseYNF 2062 ApSYNF 2062 ApS stiftes i bransjen engroshandel med andre maskiner, udstyr og tilbehør. Frank Thomas Lander er medlem af ledelsen.Se mere
26. november 1982StiftelseEUROPEAN SHIPPING & TRADING COPENHAGEN ApSEUROPEAN SHIPPING & TRADING COPENHAGEN ApS stiftes i 1982. Frank Thomas Lander er medlem af ledelsen.Se mere