1. april 2001Daniel Jacobus Hamerslag forlater styretTHYGE STABELL ApSDaniel Jacobus Hamerslag forlater styret for THYGE STABELL ApS etter en periode på 3 år.Se mere
1. april 2001Daniel Jacobus Hamerslag forlater ledelsenDANJEN ApSDaniel Jacobus Hamerslag forlater ledelsen for DANJEN ApS etter en periode på 3 år.Se mere
5. januar 2001Regnskap for 2000 offentligjortDANJEN ApSDANJEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 1999 til 30. september 2000. Daniel Jacobus Hamerslag er medlem af ledelsen.Se mere
26. oktober 2000Regnskap for 2000 offentligjortTHYGE STABELL ApSTHYGE STABELL ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 1999 til 30. april. Daniel Jacobus Hamerslag er medlem av styret.Se mere
29. desember 1999Regnskap for 1999 offentligjortDANJEN ApSDANJEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 1998 til 30. september. Daniel Jacobus Hamerslag er medlem af ledelsen.Se mere
15. oktober 1999Regnskap for 1999 offentligjortTHYGE STABELL ApSTHYGE STABELL ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 1998 til 30. april. Daniel Jacobus Hamerslag er medlem av styret.Se mere
19. januar 1999Regnskap for 1998 offentligjortDANJEN ApSDANJEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 31. mars 1998 til 30. september 1998. Daniel Jacobus Hamerslag er medlem af ledelsen.Se mere
16. oktober 1998Regnskap for 1998 offentligjortTHYGE STABELL ApSTHYGE STABELL ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 1997 til 30. april. Daniel Jacobus Hamerslag er medlem av styret.Se mere
30. september 1998Daniel Jacobus Hamerslag blir med i styretTHYGE STABELL ApSDaniel Jacobus Hamerslag blir med i styret for THYGE STABELL ApS.Se mere
30. september 1998Jens-Erik Nielsen blir med i ledelsenTHYGE STABELL ApSJens-Erik Nielsen erstatter Daniel Jacobus Hamerslag i ledelsen for THYGE STABELL ApS etter en periode på 25 år.Se mere
31. mars 1998StiftelseDANJEN ApSDANJEN ApS stiftes i bransjen uoplyst. Daniel Jacobus Hamerslag er medlem af ledelsen.Se mere
8. desember 1997Regnskap for 1997 offentligjortTHYGE STABELL ApSTHYGE STABELL ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 1996 til 30. april. Daniel Jacobus Hamerslag er medlem af ledelsen.Se mere
10. september 1996Regnskap for 1996 offentligjortTHYGE STABELL ApSTHYGE STABELL ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 1995 til 30. april. Daniel Jacobus Hamerslag er medlem af ledelsen.Se mere
7. desember 1993Joan Alice Stabell forlater ledelsenTHYGE STABELL ApSJoan Alice Stabell forlater ledelsen for THYGE STABELL ApS etter en periode på 20 år. Daniel Jacobus Hamerslag er medlem af ledelsen.Se mere
25. august 1993Joan Alice Stabell forlater styretTHYGE STABELL ApSJoan Alice Stabell forlater styret for THYGE STABELL ApS etter en periode på 20 år. Daniel Jacobus Hamerslag er medlem af ledelsen.Se mere
20. juli 1992Annette Irene Stabell forlater styretTHYGE STABELL ApSAnnette Irene Stabell forlater styret for THYGE STABELL ApS etter en periode på 19 år. Daniel Jacobus Hamerslag er medlem af ledelsen.Se mere
9. desember 1991Ole Wilhelm Stabell forlater styretTHYGE STABELL ApSOle Wilhelm Stabell forlater styret for THYGE STABELL ApS etter en periode på 18 år. Daniel Jacobus Hamerslag er medlem af ledelsen.Se mere
28. juni 1973StiftelseTHYGE STABELL ApSTHYGE STABELL ApS stiftes i bransjen sejlmagerier, flag- og teltfabrikker mv. Daniel Jacobus Hamerslag er medlem af ledelsen.Se mere