1. juni 2001Ole Wilhelm Stabell forlater ledelsenWILH. STABELL TEKSTILAGENTURER ApSOle Wilhelm Stabell forlater ledelsen for WILH. STABELL TEKSTILAGENTURER ApS etter en periode på 17 år.Se mere
4. desember 2000Regnskap for 2000 offentligjortWILH. STABELL TEKSTILAGENTURER ApSWILH. STABELL TEKSTILAGENTURER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 1999 til 31. mai. Ole Wilhelm Stabell er medlem af ledelsen.Se mere
15. november 1999Regnskap for 1999 offentligjortWILH. STABELL TEKSTILAGENTURER ApSWILH. STABELL TEKSTILAGENTURER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 1998 til 31. mai. Ole Wilhelm Stabell er medlem af ledelsen.Se mere
18. oktober 1999Ny bransje: Agenturhandel med tekstiler, beklædning, fodtøj og lædervarerWILH. STABELL TEKSTILAGENTURER ApSTidligere bransje: Engroshandel med beklædning. Ole Wilhelm Stabell er medlem af ledelsen.Se mere
5. oktober 1998Regnskap for 1998 offentligjortWILH. STABELL TEKSTILAGENTURER ApSWILH. STABELL TEKSTILAGENTURER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 1997 til 31. mai. Ole Wilhelm Stabell er medlem af ledelsen.Se mere
3. september 1997Regnskap for 1997 offentligjortWILH. STABELL TEKSTILAGENTURER ApSWILH. STABELL TEKSTILAGENTURER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 1996 til 31. mai. Ole Wilhelm Stabell er medlem af ledelsen.Se mere
6. desember 1996Regnskap for 1996 offentligjortWILH. STABELL TEKSTILAGENTURER ApSWILH. STABELL TEKSTILAGENTURER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 1995 til 31. mai. Ole Wilhelm Stabell er medlem af ledelsen.Se mere
9. mai 1992Nytt navn: WILH. STABELL TEKSTILAGENTURER ApSVILH. STABELL TEKSTILAGENTURER ApSVILH. STABELL TEKSTILAGENTURER ApS skifter navn til WILH. STABELL TEKSTILAGENTURER ApS. Ole Wilhelm Stabell er medlem af ledelsen.Se mere
15. april 1992Nytt navn: VILH. STABELL TEKSTILAGENTURER ApSNORDIC SELLERS, TEX-IMEX ApSNORDIC SELLERS, TEX-IMEX ApS skifter navn til VILH. STABELL TEKSTILAGENTURER ApS. Ole Wilhelm Stabell er medlem af ledelsen.Se mere
9. desember 1991Ole Wilhelm Stabell forlater styretTHYGE STABELL ApSOle Wilhelm Stabell forlater styret for THYGE STABELL ApS etter en periode på 18 år.Se mere
25. juni 1984StiftelseNORDIC SELLERS, TEX-IMEX ApSNORDIC SELLERS, TEX-IMEX ApS stiftes i bransjen engroshandel med beklædning. Ole Wilhelm Stabell er medlem af ledelsen.Se mere
28. juni 1973StiftelseTHYGE STABELL ApSTHYGE STABELL ApS stiftes i bransjen sejlmagerier, flag- og teltfabrikker mv. Ole Wilhelm Stabell er medlem av styret.Se mere