24. februar 2011David James Bull forlater ledelsenNEH ApSDavid James Bull forlater ledelsen for NEH ApS etter en periode på 6 år.Se mere
30. juni 2010Regnskap for 2009 offentligjortNEH ApSNEH ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. David James Bull er medlem af ledelsen.Se mere
11. juni 2009Regnskap for 2008 offentligjortNEH ApSNEH ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. David James Bull er medlem af ledelsen.Se mere
15. mai 2008Regnskap for 2007 offentligjortNEH ApSNEH ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. David James Bull er medlem af ledelsen.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Andre informationstjenester i.a.n.NEH ApSTidligere bransje: Anden forretningsservice i.a.n. David James Bull er medlem af ledelsen.Se mere
22. mai 2007Regnskap for 2006 offentligjortNEH ApSNEH ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. David James Bull er medlem af ledelsen.Se mere
19. april 2006Regnskap for 2005 offentligjortNEH ApSNEH ApS offentliggjør regnskap for perioden 2. september 2004 til 31. desember 2005. David James Bull er medlem af ledelsen.Se mere
1. januar 2006Ny bransje: Anden forretningsservice i.a.n.NEH ApSTidligere bransje: Uoplyst. David James Bull er medlem af ledelsen.Se mere
24. august 2005AdresseendringNEH ApSNEH ApS flytter fra København N til Herlev. David James Bull er medlem af ledelsen.Se mere
27. september 2004Scott Campbell Macaw blir adm. direktørNEH ApSScott Campbell Macaw blir adm. direktør i NEH ApS. David James Bull er forsatt medlem av ledelsen.Se mere
16. september 2004David James Bull blir med i ledelsenNEH ApSDavid James Bull blir med i ledelsen for NEH ApS.Se mere
16. september 2004AdresseendringNEH ApSNEH ApS flytter fra København K til København N. David James Bull er medlem af ledelsen.Se mere