10. juli 2018Nicola Fanelli forlater ledelsenJUTLAND PROPERTY INVESTMENTS ApSNicola Fanelli forlater ledelsen for JUTLAND PROPERTY INVESTMENTS ApS etter en periode på 14 år.Se mere
1. juni 2018Underskudd på DKK 7,4 mio.JUTLAND PROPERTY INVESTMENTS ApSJUTLAND PROPERTY INVESTMENTS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Nicola Fanelli er medlem af ledelsen.Se mere
19. februar 2018Nicola Fanelli forlater ledelsen3C GROUP ApSNicola Fanelli forlater ledelsen for 3C GROUP ApS etter en periode på 13 år.Se mere
6. juli 2017Regnskap for 2016 offentligjort3C GROUP ApS3C GROUP ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Nicola Fanelli er medlem af ledelsen.Se mere
2. juni 2017Underskudd på DKK 1,2 mio.JUTLAND PROPERTY INVESTMENTS ApSJUTLAND PROPERTY INVESTMENTS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Nicola Fanelli er medlem af ledelsen.Se mere
7. april 2017Adresseendring3C GROUP ApS3C GROUP ApS flytter fra København K til København V. Nicola Fanelli er medlem af ledelsen.Se mere
17. juni 2016Underskudd på EUR 22.830 3C GROUP ApS3C GROUP ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Nicola Fanelli er medlem af ledelsen.Se mere
13. juni 2016Underskudd på DKK 1,8 mio.JUTLAND PROPERTY INVESTMENTS ApSJUTLAND PROPERTY INVESTMENTS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Nicola Fanelli er medlem af ledelsen.Se mere
3. juli 2015Underskudd på EUR 9.837 3C GROUP ApS3C GROUP ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Nicola Fanelli er medlem af ledelsen.Se mere
1. juni 2015Underskudd på DKK 681.416 JUTLAND PROPERTY INVESTMENTS ApSJUTLAND PROPERTY INVESTMENTS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Nicola Fanelli er medlem af ledelsen.Se mere
8. september 2014Adresseendring3C GROUP ApS3C GROUP ApS flytter til ny adresse i København K. Nicola Fanelli er medlem af ledelsen.Se mere
1. september 2014Scott Campbell Macaw forlater ledelsen3C GROUP ApSScott Campbell Macaw forlater ledelsen for 3C GROUP ApS etter en periode på 10 år. Nicola Fanelli er medlem af ledelsen.Se mere
1. juli 2014Underskudd på EUR 68.873 3C GROUP ApS3C GROUP ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Nicola Fanelli er medlem af ledelsen.Se mere
25. juni 2014Underskudd på DKK 527.408 JUTLAND PROPERTY INVESTMENTS ApSJUTLAND PROPERTY INVESTMENTS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Nicola Fanelli er medlem af ledelsen.Se mere
10. desember 2013AdresseendringJUTLAND PROPERTY INVESTMENTS ApSJUTLAND PROPERTY INVESTMENTS ApS flytter fra København K til Aalborg. Nicola Fanelli er medlem af ledelsen.Se mere
19. juli 2013Overskudd på DKK 346.011 JUTLAND PROPERTY INVESTMENTS ApSJUTLAND PROPERTY INVESTMENTS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Nicola Fanelli er medlem af ledelsen.Se mere
2. juli 2013Underskudd på EUR 536.496 3C GROUP ApS3C GROUP ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Nicola Fanelli er medlem af ledelsen.Se mere
20. juli 2012Regnskap for 2011 offentligjortJUTLAND PROPERTY INVESTMENTS ApSJUTLAND PROPERTY INVESTMENTS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Nicola Fanelli er medlem af ledelsen.Se mere
4. juli 2012Regnskap for 2011 offentligjort3C GROUP ApS3C GROUP ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Nicola Fanelli er medlem af ledelsen.Se mere
19. juli 2011Regnskap for 2010 offentligjortJUTLAND PROPERTY INVESTMENTS ApSJUTLAND PROPERTY INVESTMENTS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Nicola Fanelli er medlem af ledelsen.Se mere