1. januar 2011David Johnson forlater styretNALCO DANMARK ApSDavid Johnson forlater styret for NALCO DANMARK ApS etter en periode på 3 år.Se mere
1. januar 2011David Johnson forlater ledelsenNALCO DANMARK ApSDavid Johnson forlater ledelsen for NALCO DANMARK ApS etter en periode på 3 år.Se mere
4. august 2010Ny selskapsform AnpartsselskabNALCO DANMARK ApSNALCO DANMARK A/S endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til NALCO DANMARK ApS. David Johnson er medlem af ledelsen.Se mere
17. juni 2010Regnskap for 2009 offentligjortNALCO DANMARK A/SNALCO DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. David Johnson er medlem af ledelsen.Se mere
18. juni 2009Regnskap for 2008 offentligjortNALCO DANMARK A/SNALCO DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. David Johnson er medlem af ledelsen.Se mere
22. januar 2009Jacques Armand Jean Herber blir ny styrelederNALCO DANMARK A/SJacques Armand Jean Herber erstatter Cornelis Johannes Ploeg som styreleder hos NALCO DANMARK A/S etter en periode på 11 måneder. David Johnson er medlem af ledelsen.Se mere
14. august 2008Regnskap for 2007 offentligjortNALCO DANMARK A/SNALCO DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. David Johnson er medlem af ledelsen.Se mere
6. mai 2008AdresseendringNALCO DANMARK A/SNALCO DANMARK A/S flytter fra Stenløse til København Ø. David Johnson er medlem af ledelsen.Se mere
29. februar 2008Erstatning i styretNALCO DANMARK A/S3 endringer i styret for NALCO DANMARK A/S. David Johnson er medlem af ledelsen.Se mere
29. februar 2008David Johnson blir med i ledelsenNALCO DANMARK A/SDavid Johnson erstatter Cornelis Johannes Ploeg i ledelsen for NALCO DANMARK A/S etter en periode på 5 år.Se mere
20. september 2007David Johnson blir med i styretNALCO DANMARK A/SDavid Johnson erstatter Cornelia Christina Hagman i styret for NALCO DANMARK A/S etter en periode på 1 år.Se mere