1. januar 2011Jacques Armand Jean Herber forlater styretNALCO DANMARK ApSJacques Armand Jean Herber forlater styret for NALCO DANMARK ApS etter en periode på 2 år.Se mere
4. august 2010Ny selskapsform AnpartsselskabNALCO DANMARK ApSNALCO DANMARK A/S endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til NALCO DANMARK ApS. Jacques Armand Jean Herber er styreleder.Se mere
17. juni 2010Regnskap for 2009 offentligjortNALCO DANMARK A/SNALCO DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Jacques Armand Jean Herber er styreleder.Se mere
18. juni 2009Regnskap for 2008 offentligjortNALCO DANMARK A/SNALCO DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Jacques Armand Jean Herber er styreleder.Se mere
22. januar 2009Jacques Armand Jean Herber blir ny styrelederNALCO DANMARK A/SJacques Armand Jean Herber erstatter Cornelis Johannes Ploeg som styreleder hos NALCO DANMARK A/S etter en periode på 11 måneder.Se mere