15. mars · metal-supply.dkUgens rokader del 2: Nye ansigter hos Polytech, Randers Gears, Universal Robots..Henrik Ahrens og Dennis Holmeskov Hansen er indtrådt i direktionen hos Jes-Tec ApS i stedet for Jesper Rasmussen. Les artikkel
14. mars · energy-supply.dkUgens rokader: Nyt fra Heliac, E.On og Kerteminde ForsyningJohannes Elbæk er udnævnt som næstformand i bestyrelsen hos Ikast El Net A/S Henrik Ahrens og Dennis Holmeskov Hansen er indtrådt i direktionen hos Jes-Tec ApS i stedet for Jesper Rasmussen. Les artikkel
29. februarDennis Holmeskov Hansen blir med i ledelsenJES-TEC ApSDennis Holmeskov Hansen blir med i ledelsen for JES-TEC ApS.Se mere
24. januarOverskudd på DKK 1,3 mio.JES-TEC ApSJES-TEC ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Dennis Holmeskov Hansen eier 50% av virksomheten.Se mere
1. januarEndring i eierkretsenJES-TEC ApSDennis Holmeskov Hansen registrert som reell eier av JES-TEC ApS.Se mere
19. oktober 2023Overskudd på DKK 15.576 ALTEQ EJENDOMME ApSALTEQ EJENDOMME ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Dennis Holmeskov Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
19. oktober 2023Overskudd på DKK 914.045 ALTEQ A/SALTEQ A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Dennis Holmeskov Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
11. oktober 2023Overskudd på DKK 444.647 HOLMESKOV HOLDING ApSHOLMESKOV HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Dennis Holmeskov Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
1. november 2022Overskudd på DKK 545.220 HOLMESKOV HOLDING ApSHOLMESKOV HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Dennis Holmeskov Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
12. oktober 2022Overskudd på DKK 1,1 mio.ALTEQ A/SALTEQ A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Dennis Holmeskov Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
12. oktober 2022Overskudd på DKK 21.725 ALTEQ EJENDOMME ApSALTEQ EJENDOMME ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Dennis Holmeskov Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
27. oktober 2021Underskudd på DKK 29.448 ALTEQ EJENDOMME ApSALTEQ EJENDOMME ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Dennis Holmeskov Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
27. oktober 2021Overskudd på DKK 375.472 ALTEQ A/SALTEQ A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Dennis Holmeskov Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
27. oktober 2021Overskudd på DKK 250.348 HOLMESKOV HOLDING ApSHOLMESKOV HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Dennis Holmeskov Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
16. september 2021Marianne Rübech Ahrens forlater styretALTEQ A/SMarianne Rübech Ahrens forlater styret for ALTEQ A/S etter en periode på 16 år. Dennis Holmeskov Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
31. desember 2020Ny bransje: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.HOLMESKOV HOLDING ApSTidligere bransje: Uoplyst. Dennis Holmeskov Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
4. november 2020Overskudd på DKK 360.645 HOLMESKOV HOLDING ApSHOLMESKOV HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Dennis Holmeskov Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
26. oktober 2020Underskudd på DKK 4.557 ALTEQ EJENDOMME ApSALTEQ EJENDOMME ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Dennis Holmeskov Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
26. oktober 2020Overskudd på DKK 666.181 ALTEQ A/SALTEQ A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Dennis Holmeskov Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
25. november 2019Overskudd på DKK 522.959 HOLMESKOV HOLDING ApSHOLMESKOV HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Dennis Holmeskov Hansen er medlem af ledelsen.Se mere