26. juni · marketconnect.dkKontant afregning: Medarbejdere får 10.000 for at skaffe ny kollegaIndtil videre har vi ansat to medarbejdere via denne ordning, så det har virket,” siger Henrik Ahrens.Les artikkel
25. juni · tekniq.dk10.000 i bonus for at skaffe ny kollegaSå vi måtte ty til noget alternativt og opfordrede vores ansatte til at kigge i deres netværk, fortæller Henrik Ahrens, autoriseret el-installatør og medejer af ALTEQ. Les artikkel
15. mars · metal-supply.dkUgens rokader del 2: Nye ansigter hos Polytech, Randers Gears, Universal Robots..Henrik Ahrens og Dennis Holmeskov Hansen er indtrådt i direktionen hos Jes-Tec ApS i stedet for Jesper Rasmussen. Les artikkel
14. mars · energy-supply.dkUgens rokader: Nyt fra Heliac, E.On og Kerteminde ForsyningJohannes Elbæk er udnævnt som næstformand i bestyrelsen hos Ikast El Net A/S Henrik Ahrens og Dennis Holmeskov Hansen er indtrådt i direktionen hos Jes-Tec ApS i stedet for Jesper Rasmussen. Les artikkel
29. februarHenrik Ahrens blir med i ledelsenJES-TEC ApSHenrik Ahrens blir med i ledelsen for JES-TEC ApS.Se mere
24. januarOverskudd på DKK 1,3 mio.JES-TEC ApSJES-TEC ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Henrik Ahrens eier 50% av virksomheten.Se mere
1. januarEndring i eierkretsenJES-TEC ApSHenrik Ahrens registrert som reell eier av JES-TEC ApS.Se mere
19. oktober 2023Overskudd på DKK 491.864 AHRENS HOLDING ApSAHRENS HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Henrik Ahrens er medlem af ledelsen.Se mere
19. oktober 2023Overskudd på DKK 15.576 ALTEQ EJENDOMME ApSALTEQ EJENDOMME ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Henrik Ahrens er medlem af ledelsen.Se mere
19. oktober 2023Overskudd på DKK 914.045 ALTEQ A/SALTEQ A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Henrik Ahrens er medlem af ledelsen.Se mere
25. september 2023AdresseendringAHRENS HOLDING ApSAHRENS HOLDING ApS flytter til ny adresse i Roskilde. Henrik Ahrens er medlem af ledelsen.Se mere
10. november 2022Overskudd på DKK 481.036 AHRENS HOLDING ApSAHRENS HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Henrik Ahrens er medlem af ledelsen.Se mere
12. oktober 2022Overskudd på DKK 1,1 mio.ALTEQ A/SALTEQ A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Henrik Ahrens er medlem af ledelsen.Se mere
12. oktober 2022Overskudd på DKK 21.725 ALTEQ EJENDOMME ApSALTEQ EJENDOMME ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Henrik Ahrens er medlem af ledelsen.Se mere
27. oktober 2021Underskudd på DKK 29.448 ALTEQ EJENDOMME ApSALTEQ EJENDOMME ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Henrik Ahrens er medlem af ledelsen.Se mere
27. oktober 2021Overskudd på DKK 375.472 ALTEQ A/SALTEQ A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Henrik Ahrens er medlem af ledelsen.Se mere
27. oktober 2021Overskudd på DKK 250.330 AHRENS HOLDING ApSAHRENS HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Henrik Ahrens er medlem af ledelsen.Se mere
16. september 2021Marianne Rübech Ahrens forlater styretALTEQ A/SMarianne Rübech Ahrens forlater styret for ALTEQ A/S etter en periode på 16 år. Henrik Ahrens er medlem af ledelsen.Se mere
31. desember 2020Ny bransje: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.AHRENS HOLDING ApSTidligere bransje: Uoplyst. Henrik Ahrens er medlem af ledelsen.Se mere
27. oktober 2020Overskudd på DKK 362.237 AHRENS HOLDING ApSAHRENS HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Henrik Ahrens er medlem af ledelsen.Se mere