1. juliUnderskudd på DKK 255.561 DELA Holding ApSDELA Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Dennis Laustsen er medlem af ledelsen.Se mere
27. maiNytt navn: Dit X-Gym ApSDitFitness ApSDitFitness ApS skifter navn til Dit X-Gym ApS. Dennis Laustsen er medlem af ledelsen.Se mere
24. aprilOverskudd på DKK 1.731 DitFitness ApSDitFitness ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2023 til 31. desember 2023. Dennis Laustsen er medlem af ledelsen.Se mere
12. juli 2023Overskudd på DKK 637.133 DELA Holding ApSDELA Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Dennis Laustsen er medlem af ledelsen.Se mere
12. juli 2023AdresseendringDELA Holding ApSDELA Holding ApS flytter til ny adresse i Skødstrup. Dennis Laustsen er medlem af ledelsen.Se mere
1. april 2023Dennis Laustsen blir med i ledelsenDitFitness ApSDennis Laustsen blir med i ledelsen for DitFitness ApS.Se mere
1. april 2023Ny status NORMALDitFitness ApSTidligere status: Uden retsvirkning. Dennis Laustsen er medlem af ledelsen.Se mere
28. mars 2023StiftelseDitFitness ApSDitFitness ApS stiftes i bransjen fitnesscentre. Dennis Laustsen eier 50% av virksomheten.Se mere
29. juni 2022Underskudd på DKK 248.077 DELA Holding ApSDELA Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Dennis Laustsen er medlem af ledelsen.Se mere
1. juli 2021Underskudd på DKK 196.912 DELA Holding ApSDELA Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2019 til 31. desember 2020. Dennis Laustsen er medlem af ledelsen.Se mere
29. februar 2020Overskudd på DKK 85.706 DELA Holding ApSDELA Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2018 til 30. september 2019. Dennis Laustsen er medlem af ledelsen.Se mere
8. februar 2019Overskudd på DKK 306.955 DELA Holding ApSDELA Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2017 til 30. september 2018. Dennis Laustsen er medlem af ledelsen.Se mere
27. februar 2018Overskudd på DKK 403.200 DELA Holding ApSDELA Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 5. desember 2016 til 30. september 2017. Dennis Laustsen er medlem af ledelsen.Se mere
30. juni 2017Dennis Laustsen forlater ledelsenDeco-Factory IVSDennis Laustsen forlater ledelsen for Deco-Factory IVS etter en periode på 2 år.Se mere
13. mars 2017Overskudd på DKK 45.861 Deco-Factory IVSDeco-Factory IVS offentliggjør regnskap for perioden 14. august 2015 til 30. september 2016. Dennis Laustsen er medlem af ledelsen.Se mere
31. januar 2017AdresseendringDeco-Factory IVSDeco-Factory IVS flytter fra Hvidovre til Frederiksberg. Dennis Laustsen er medlem af ledelsen.Se mere
20. desember 2016Endring i eierkretsenDeco-Factory IVSJacob Hillebrandt registrert som reell eier av Deco-Factory IVS. Dennis Laustsen er medlem af ledelsen.Se mere
5. desember 2016StiftelseDELA Holding ApSDELA Holding ApS stiftes i bransjen anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. Dennis Laustsen er medlem af ledelsen.Se mere
14. august 2015StiftelseDeco-Factory IVSDeco-Factory IVS stiftes i bransjen detailhandel med andre varer i.a.n. Dennis Laustsen er medlem af ledelsen.Se mere