19. augustAdresseendringFitness Baronerne ApSFitness Baronerne ApS flytter fra Tønder til Risskov. Emil Sønderbek er medlem af ledelsen.Se mere
3. juliUnderskudd på DKK 11.905 BDE Invest ApSBDE Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 20. mars 2023 til 31. desember 2023. Emil Sønderbek er medlem af ledelsen.Se mere
25. juniUnderskudd på DKK 150 E. Sønderbek Holding ApSE. Sønderbek Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Emil Sønderbek er medlem af ledelsen.Se mere
27. maiNytt navn: Dit X-Gym ApSDitFitness ApSDitFitness ApS skifter navn til Dit X-Gym ApS. Emil Sønderbek er medlem af ledelsen.Se mere
23. mai · vores-tonder.dkNye virksomheder i Tønder i sidste månedFitness Baronerne ApS tilhører branchen Fitnesscentre og er ejet af Mikkel Sønderup Bruhn, Jonas Sønderbek og Emil Sønderbek. Les artikkel
24. aprilOverskudd på DKK 1.731 DitFitness ApSDitFitness ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2023 til 31. desember 2023. Emil Sønderbek er medlem af ledelsen.Se mere
17. aprilStiftelseFitness Baronerne ApSFitness Baronerne ApS stiftes i bransjen fitnesscentre. Emil Sønderbek er medlem af ledelsen.Se mere
15. april · erhvervslivaarhus.dkNedgang på bundlinjen: Overskuddet skrumpede relativt meget hos reklamevirksomhed i RisskovSelskabet ledes af en direktion, der består af Jonas Sønderbek og Emil Sønderbek. Les artikkel
15. aprilOverskudd på DKK 56.528 JES Media ApSJES Media ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Emil Sønderbek er medlem af ledelsen.Se mere
22. august 2023AdresseendringJES Media ApSJES Media ApS flytter fra Aarhus V til Risskov. Emil Sønderbek er medlem af ledelsen.Se mere
29. juni 2023Underskudd på DKK 891 E. Sønderbek Holding ApSE. Sønderbek Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 2. august 2021 til 31. desember 2022. Emil Sønderbek er medlem af ledelsen.Se mere
1. april 2023Emil Sønderbek blir med i ledelsenDitFitness ApSEmil Sønderbek blir med i ledelsen for DitFitness ApS.Se mere
1. april 2023Ny status NORMALDitFitness ApSTidligere status: Uden retsvirkning. Emil Sønderbek er medlem af ledelsen.Se mere
20. mars 2023StiftelseBDE Invest ApSBDE Invest ApS stiftes i bransjen anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. Emil Sønderbek er medlem af ledelsen.Se mere
17. mars 2023Overskudd på DKK 133.487 JES Media ApSJES Media ApS offentliggjør regnskap for perioden 31. august 2021 til 31. desember 2022. Emil Sønderbek er medlem af ledelsen.Se mere
17. januar 2023AdresseendringJES Media ApSJES Media ApS flytter fra Skødstrup til Aarhus V. Emil Sønderbek er medlem af ledelsen.Se mere
3. mars 2022Endring i eierkretsenJES Media ApSEmil Sønderbek reduserer sitt reelle eierskap av JES Media ApS.Se mere
31. august 2021StiftelseJES Media ApSJES Media ApS stiftes i bransjen reklamebureauer. Emil Sønderbek er medlem af ledelsen.Se mere
2. august 2021StiftelseE. Sønderbek Holding ApSE. Sønderbek Holding ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Emil Sønderbek er medlem af ledelsen.Se mere