BRØNDBORERFIRMAET K. SØRENSEN & SØN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Dorte Beske Glinvad er medlem av styret.
BRØNDBORERFIRMAET K. SØRENSEN & SØN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Dorte Beske Glinvad er medlem av styret.
BRØNDBORERFIRMAET K. SØRENSEN & SØN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Dorte Beske Glinvad er medlem av styret.