30. septemberOverskudd på DKK 72.720 EJENDOMSSELSKABET RØNNE ALLE 10 ApSEJENDOMSSELSKABET RØNNE ALLE 10 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2023 til 30. april. Dorthe Hagensen er medlem af ledelsen.Se mere
4. september 2023Overskudd på DKK 71.446 EJENDOMSSELSKABET RØNNE ALLE 10 ApSEJENDOMSSELSKABET RØNNE ALLE 10 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Dorthe Hagensen er medlem af ledelsen.Se mere
1. april 2023Endring i eierkretsenLægerne i Sunds I/SDorthe Hagensen er ikke lenger registrert som reell eier av Lægerne i Sunds I/S.Se mere
3. november 2022Overskudd på DKK 38.386 EJENDOMSSELSKABET RØNNE ALLE 10 ApSEJENDOMSSELSKABET RØNNE ALLE 10 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2021 til 30. april. Dorthe Hagensen er medlem af ledelsen.Se mere
22. september 2021Overskudd på DKK 70.771 EJENDOMSSELSKABET RØNNE ALLE 10 ApSEJENDOMSSELSKABET RØNNE ALLE 10 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2020 til 30. april. Dorthe Hagensen er medlem af ledelsen.Se mere
1. januar 2021StiftelseLægerne i Sunds I/SLægerne i Sunds I/S stiftes i bransjen alment praktiserende læger. Dorthe Hagensen eier 50% av virksomheten.Se mere
19. oktober 2020Overskudd på DKK 46.299 EJENDOMSSELSKABET RØNNE ALLE 10 ApSEJENDOMSSELSKABET RØNNE ALLE 10 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2019 til 30. april. Dorthe Hagensen er medlem af ledelsen.Se mere
17. september 2019Overskudd på DKK 101.217 EJENDOMSSELSKABET RØNNE ALLE 10 ApSEJENDOMSSELSKABET RØNNE ALLE 10 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2018 til 30. april. Dorthe Hagensen er medlem af ledelsen.Se mere
4. oktober 2018Underskudd på DKK 13.871 EJENDOMSSELSKABET RØNNE ALLE 10 ApSEJENDOMSSELSKABET RØNNE ALLE 10 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2017 til 30. april. Dorthe Hagensen er medlem af ledelsen.Se mere
6. november 2017AdresseendringEJENDOMSSELSKABET RØNNE ALLE 10 ApSEJENDOMSSELSKABET RØNNE ALLE 10 ApS flytter fra Sunds til Nørre Snede. Dorthe Hagensen er medlem af ledelsen.Se mere
16. oktober 2017Dorthe Hagensen blir med i ledelsenEJENDOMSSELSKABET RØNNE ALLE 10 ApSDorthe Hagensen erstatter Niels Forsom i ledelsen for EJENDOMSSELSKABET RØNNE ALLE 10 ApS etter en periode på 23 år.Se mere
16. oktober 2017Endring i eierkretsenEJENDOMSSELSKABET RØNNE ALLE 10 ApSDorthe Hagensen registrert som reell eier av EJENDOMSSELSKABET RØNNE ALLE 10 ApS.Se mere
1. mai 2014StiftelseVeldal I/SVeldal I/S stiftes i bransjen avl af andet kvæg og bøfler. Dorthe Hagensen eier 50% av virksomheten.Se mere