16. oktober 2017Dorthe Hagensen blir med i ledelsenEJENDOMSSELSKABET RØNNE ALLE 10 ApSDorthe Hagensen erstatter Niels Forsom i ledelsen for EJENDOMSSELSKABET RØNNE ALLE 10 ApS etter en periode på 23 år.Se mere
16. oktober 2017Endring i eierkretsenEJENDOMSSELSKABET RØNNE ALLE 10 ApSNiels Forsom er ikke lenger registrert som reell eier av EJENDOMSSELSKABET RØNNE ALLE 10 ApS.Se mere
15. juni 2017Underskudd på DKK 4.275 EJENDOMSSELSKABET RØNNE ALLE 10 ApSEJENDOMSSELSKABET RØNNE ALLE 10 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2016 til 30. april. Niels Forsom er medlem af ledelsen.Se mere
27. juni 2016Underskudd på DKK 116.846 EJENDOMSSELSKABET RØNNE ALLE 10 ApSEJENDOMSSELSKABET RØNNE ALLE 10 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2015 til 30. april. Niels Forsom er medlem af ledelsen.Se mere
24. juni 2015Overskudd på DKK 888.501 EJENDOMSSELSKABET RØNNE ALLE 10 ApSEJENDOMSSELSKABET RØNNE ALLE 10 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2014 til 30. april. Niels Forsom er medlem af ledelsen.Se mere
15. januar 2015AdresseendringEJENDOMSSELSKABET RØNNE ALLE 10 ApSEJENDOMSSELSKABET RØNNE ALLE 10 ApS flytter til ny adresse i Sunds. Niels Forsom er medlem af ledelsen.Se mere
8. januar 2015Niels Forsom forlater styretEJENDOMSSELSKABET RØNNE ALLE 10 ApSNiels Forsom forlater styret for EJENDOMSSELSKABET RØNNE ALLE 10 ApS etter en periode på 21 år.Se mere
8. januar 2015Nytt navn: EJENDOMSSELSKABET RØNNE ALLE 10 ApSALMENT PRAKTISERENDE LÆGER I SUNDS ApSALMENT PRAKTISERENDE LÆGER I SUNDS ApS skifter navn til EJENDOMSSELSKABET RØNNE ALLE 10 ApS. Niels Forsom er medlem af ledelsen.Se mere
1. januar 2015Ny bransje: Udlejning af erhvervsejendommeALMENT PRAKTISERENDE LÆGER I SUNDS ApSTidligere bransje: Alment praktiserende læger. Niels Forsom er medlem af ledelsen.Se mere
24. juni 2014Overskudd på DKK 204.401 ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER I SUNDS ApSALMENT PRAKTISERENDE LÆGER I SUNDS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2013 til 30. april. Niels Forsom er medlem af ledelsen.Se mere
1. juli 2013Underskudd på DKK 224.691 ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER I SUNDS ApSALMENT PRAKTISERENDE LÆGER I SUNDS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2012 til 30. april. Niels Forsom er medlem af ledelsen.Se mere
29. juni 2012Overskudd på DKK 178.132 ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER I SUNDS ApSALMENT PRAKTISERENDE LÆGER I SUNDS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2011 til 30. april. Niels Forsom er medlem af ledelsen.Se mere
5. juli 2011Regnskap for 2011 offentligjortALMENT PRAKTISERENDE LÆGER I SUNDS ApSALMENT PRAKTISERENDE LÆGER I SUNDS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2010 til 30. april. Niels Forsom er medlem af ledelsen.Se mere
29. juni 2010Regnskap for 2010 offentligjortALMENT PRAKTISERENDE LÆGER I SUNDS ApSALMENT PRAKTISERENDE LÆGER I SUNDS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2009 til 30. april. Niels Forsom er medlem af ledelsen.Se mere
3. juli 2009Regnskap for 2009 offentligjortALMENT PRAKTISERENDE LÆGER I SUNDS ApSALMENT PRAKTISERENDE LÆGER I SUNDS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2008 til 30. april. Niels Forsom er medlem af ledelsen.Se mere
20. juni 2008Regnskap for 2008 offentligjortALMENT PRAKTISERENDE LÆGER I SUNDS ApSALMENT PRAKTISERENDE LÆGER I SUNDS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2007 til 30. april. Niels Forsom er medlem af ledelsen.Se mere
3. juli 2007Regnskap for 2007 offentligjortALMENT PRAKTISERENDE LÆGER I SUNDS ApSALMENT PRAKTISERENDE LÆGER I SUNDS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2006 til 30. april. Niels Forsom er medlem af ledelsen.Se mere
26. juni 2006Regnskap for 2006 offentligjortALMENT PRAKTISERENDE LÆGER I SUNDS ApSALMENT PRAKTISERENDE LÆGER I SUNDS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2005 til 30. april. Niels Forsom er medlem af ledelsen.Se mere
4. juli 2005Regnskap for 2005 offentligjortALMENT PRAKTISERENDE LÆGER I SUNDS ApSALMENT PRAKTISERENDE LÆGER I SUNDS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2004 til 30. april. Niels Forsom er medlem af ledelsen.Se mere
25. juni 2004Regnskap for 2004 offentligjortALMENT PRAKTISERENDE LÆGER I SUNDS ApSALMENT PRAKTISERENDE LÆGER I SUNDS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2003 til 30. april. Niels Forsom er medlem af ledelsen.Se mere