9. mars 2004Dorthe Marie Leed forlater styretGUNDSØLILLE OG OMEGNS BRUGSFORENINGDorthe Marie Leed forlater styret for GUNDSØLILLE OG OMEGNS BRUGSFORENING etter en periode på 6 år.Se mere
18. juni 2003Regnskap for 2002 offentligjortGUNDSØLILLE OG OMEGNS BRUGSFORENINGGUNDSØLILLE OG OMEGNS BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Dorthe Marie Leed er medlem av styret.Se mere
18. mars 2003Erstatning i styretGUNDSØLILLE OG OMEGNS BRUGSFORENING4 endringer i styret for GUNDSØLILLE OG OMEGNS BRUGSFORENING. Dorthe Marie Leed er fortsatt styremedlem.Se mere
20. mars 2002Regnskap for 2001 offentligjortGUNDSØLILLE OG OMEGNS BRUGSFORENINGGUNDSØLILLE OG OMEGNS BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Dorthe Marie Leed er medlem av styret.Se mere
12. mars 2002Jytte Pedersen blir med i styretGUNDSØLILLE OG OMEGNS BRUGSFORENINGJytte Pedersen erstatter Arne Tolstrup Laursen i styret for GUNDSØLILLE OG OMEGNS BRUGSFORENING etter en periode på 2 år. Dorthe Marie Leed er fortsatt styremedlem.Se mere
26. april 2001Regnskap for 2000 offentligjortGUNDSØLILLE OG OMEGNS BRUGSFORENINGGUNDSØLILLE OG OMEGNS BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Dorthe Marie Leed er medlem av styret.Se mere
30. mars 2000Regnskap for 1999 offentligjortGUNDSØLILLE OG OMEGNS BRUGSFORENINGGUNDSØLILLE OG OMEGNS BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Dorthe Marie Leed er medlem av styret.Se mere
16. oktober 1999StiftelseGUNDSØLILLE OG OMEGNS BRUGSFORENINGGUNDSØLILLE OG OMEGNS BRUGSFORENING stiftes i bransjen supermarkeder. Dorthe Marie Leed er medlem av styret.Se mere
11. oktober 1999Arne Tolstrup Laursen blir med i styretGUNDSØLILLE OG OMEGNS BRUGSFORENINGArne Tolstrup Laursen blir med i styret for GUNDSØLILLE OG OMEGNS BRUGSFORENING. Dorthe Marie Leed er fortsatt styremedlem.Se mere
14. april 1999Regnskap for 1998 offentligjortGUNDSØLILLE OG OMEGNS BRUGSFORENINGGUNDSØLILLE OG OMEGNS BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Dorthe Marie Leed er medlem av styret.Se mere
17. mars 1999Erstatning i styretGUNDSØLILLE OG OMEGNS BRUGSFORENING4 endringer i styret for GUNDSØLILLE OG OMEGNS BRUGSFORENING. Dorthe Marie Leed er fortsatt styremedlem.Se mere
29. april 1998Regnskap for 1997 offentligjortGUNDSØLILLE OG OMEGNS BRUGSFORENINGGUNDSØLILLE OG OMEGNS BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. Dorthe Marie Leed er medlem av styret.Se mere
10. mars 1998Dorthe Marie Leed blir med i styretGUNDSØLILLE OG OMEGNS BRUGSFORENINGDorthe Marie Leed blir med i styret for GUNDSØLILLE OG OMEGNS BRUGSFORENING.Se mere