20. mai 2008Dorthe Petersen forlater styretFL-AR INVEST A/SDorthe Petersen forlater styret for FL-AR INVEST A/S etter en periode på 2 år.Se mere
9. november 2007Dorthe Petersen forlater styretTRI-KA HOLDING A/SDorthe Petersen forlater styret for TRI-KA HOLDING A/S etter en periode på 10 år.Se mere
14. juni 2007Regnskap for 2006 offentligjortTRI-KA HOLDING A/STRI-KA HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Dorthe Petersen er medlem av styret.Se mere
25. mai 2007Bente Christensen blir med i styretTRI-KA HOLDING A/SBente Christensen blir med i styret for TRI-KA HOLDING A/S. Dorthe Petersen er fortsatt styremedlem.Se mere
1. september 2006StiftelseFL-AR INVEST A/SFL-AR INVEST A/S stiftes i bransjen uoplyst. Dorthe Petersen er medlem av styret.Se mere
17. august 2006Trine Haahr blir med i ledelsenTRI-KA HOLDING A/STrine Haahr erstatter Dorthe Petersen i ledelsen for TRI-KA HOLDING A/S etter en periode på 9 år.Se mere
24. mai 2006Regnskap for 2005 offentligjortTRI-KA HOLDING A/STRI-KA HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Dorthe Petersen er medlem af ledelsen.Se mere
27. mai 2005Regnskap for 2004 offentligjortTRI-KA HOLDING A/STRI-KA HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Dorthe Petersen er medlem af ledelsen.Se mere
11. mars 2004Regnskap for 2003 offentligjortTRI-KA HOLDING A/STRI-KA HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Dorthe Petersen er medlem af ledelsen.Se mere
13. juni 2003Regnskap for 2002 offentligjortTRI-KA HOLDING A/STRI-KA HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Dorthe Petersen er medlem af ledelsen.Se mere
18. februar 2003Nytt navn: TRI-KA HOLDING A/SFLEMMING HAAHR HOLDING A/SFLEMMING HAAHR HOLDING A/S skifter navn til TRI-KA HOLDING A/S. Dorthe Petersen er medlem af ledelsen.Se mere
27. juni 2002Regnskap for 2001 offentligjortFLEMMING HAAHR HOLDING A/SFLEMMING HAAHR HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Dorthe Petersen er medlem af ledelsen.Se mere
5. juli 2001AdresseendringFLEMMING HAAHR HOLDING A/SFLEMMING HAAHR HOLDING A/S flytter fra Esbjerg V til Bramming. Dorthe Petersen er medlem af ledelsen.Se mere
23. mai 2001Regnskap for 2000 offentligjortFLEMMING HAAHR HOLDING A/SFLEMMING HAAHR HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Dorthe Petersen er medlem af ledelsen.Se mere
7. juli 2000Regnskap for 1999 offentligjortFLEMMING HAAHR HOLDING A/SFLEMMING HAAHR HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Dorthe Petersen er medlem af ledelsen.Se mere
7. juli 1999Regnskap for 1998 offentligjortFLEMMING HAAHR HOLDING A/SFLEMMING HAAHR HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 29. desember 1997 til 31. desember 1998. Dorthe Petersen er medlem af ledelsen.Se mere
29. desember 1997StiftelseFLEMMING HAAHR HOLDING A/SFLEMMING HAAHR HOLDING A/S stiftes i bransjen anden virksomhedsrådgivning. Dorthe Petersen er medlem af ledelsen.Se mere