1. januar 2011Kasper Berggren Haahr blir med i ledelsenTRI-KA HOLDING A/SKasper Berggren Haahr erstatter Trine Haahr i ledelsen for TRI-KA HOLDING A/S etter en periode på 4 år.Se mere
7. juni 2010Regnskap for 2009 offentligjortTRI-KA HOLDING A/STRI-KA HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Trine Haahr er medlem af ledelsen.Se mere
10. juni 2009Regnskap for 2008 offentligjortTRI-KA HOLDING A/STRI-KA HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Trine Haahr er medlem af ledelsen.Se mere
13. juni 2008Regnskap for 2007 offentligjortTRI-KA HOLDING A/STRI-KA HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Trine Haahr er medlem af ledelsen.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelseTRI-KA HOLDING A/STidligere bransje: Anden virksomhedsrådgivning. Trine Haahr er medlem af ledelsen.Se mere
9. november 2007Dorthe Petersen forlater styretTRI-KA HOLDING A/SDorthe Petersen forlater styret for TRI-KA HOLDING A/S etter en periode på 10 år. Trine Haahr er medlem af ledelsen.Se mere
14. juni 2007Regnskap for 2006 offentligjortTRI-KA HOLDING A/STRI-KA HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Trine Haahr er medlem af ledelsen.Se mere
25. mai 2007Bente Christensen blir med i styretTRI-KA HOLDING A/SBente Christensen blir med i styret for TRI-KA HOLDING A/S. Trine Haahr er medlem af ledelsen.Se mere
17. august 2006Trine Haahr blir med i ledelsenTRI-KA HOLDING A/STrine Haahr erstatter Dorthe Petersen i ledelsen for TRI-KA HOLDING A/S etter en periode på 9 år.Se mere