5. aprilOverskudd på DKK 472.904 EOF Consult ApSEOF Consult ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Ebbe Oberlin Flarup er medlem af ledelsen.Se mere
5. aprilOverskudd på DKK 462.465 EOF Invest ApSEOF Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Ebbe Oberlin Flarup er medlem af ledelsen.Se mere
13. november 2023Overskudd på DKK 347.005 Levior ApSLevior ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september. Ebbe Oberlin Flarup er medlem af ledelsen.Se mere
1. juni 2023AdresseendringLevior ApSLevior ApS flytter fra Rødding til Aarhus C. Ebbe Oberlin Flarup er medlem af ledelsen.Se mere
14. februar 2023Overskudd på DKK 387.420 EOF Invest ApSEOF Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Ebbe Oberlin Flarup er medlem af ledelsen.Se mere
14. februar 2023Overskudd på DKK 396.548 EOF Consult ApSEOF Consult ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Ebbe Oberlin Flarup er medlem af ledelsen.Se mere
6. desember 2022Overskudd på DKK 93.240 Levior ApSLevior ApS offentliggjør regnskap for perioden 29. oktober 2021 til 30. september. Ebbe Oberlin Flarup er medlem af ledelsen.Se mere
18. august 2022Erik Olsen blir med i ledelsenLevior ApSErik Olsen blir med i ledelsen for Levior ApS. Ebbe Oberlin Flarup er medlem af ledelsen.Se mere
18. august 2022Endring i eierkretsenLevior ApSErik Olsen registrert som reell eier av Levior ApS. Ebbe Oberlin Flarup er medlem af ledelsen.Se mere
21. februar 2022Overskudd på DKK 142.746 EOF Consult ApSEOF Consult ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Ebbe Oberlin Flarup er medlem af ledelsen.Se mere
21. februar 2022Overskudd på DKK 133.646 EOF Invest ApSEOF Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Ebbe Oberlin Flarup er medlem af ledelsen.Se mere
19. november 2021Nytt navn: Levior ApSNiruebke ApSNiruebke ApS skifter navn til Levior ApS. Ebbe Oberlin Flarup er medlem af ledelsen.Se mere
29. oktober 2021StiftelseNiruebke ApSNiruebke ApS stiftes i bransjen konsulentbistand vedrørende informationsteknologi. Ebbe Oberlin Flarup er medlem af ledelsen.Se mere
15. mars 2021Overskudd på DKK 214.326 EOF Invest ApSEOF Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Ebbe Oberlin Flarup er medlem af ledelsen.Se mere
15. mars 2021Overskudd på DKK 223.622 EOF Consult ApSEOF Consult ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Ebbe Oberlin Flarup er medlem af ledelsen.Se mere
12. februar 2020Overskudd på DKK 318.328 EOF Invest ApSEOF Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Ebbe Oberlin Flarup er medlem af ledelsen.Se mere
12. februar 2020Overskudd på DKK 325.191 EOF Consult ApSEOF Consult ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Ebbe Oberlin Flarup er medlem af ledelsen.Se mere
1. februar 2020AdresseendringEOF Invest ApSEOF Invest ApS flytter fra Hasselager til Egå. Ebbe Oberlin Flarup er medlem af ledelsen.Se mere
1. februar 2020AdresseendringEOF Consult ApSEOF Consult ApS flytter fra Hasselager til Egå. Ebbe Oberlin Flarup er medlem af ledelsen.Se mere
15. mars 2019Overskudd på DKK 302.022 EOF Invest ApSEOF Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2017 til 31. desember 2018. Ebbe Oberlin Flarup er medlem af ledelsen.Se mere