29. januarUnderskudd på DKK 19.959 RUNE FOGH CONSULT ApSRUNE FOGH CONSULT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Rune Fogh er medlem af ledelsen.Se mere
29. januarOverskudd på DKK 41.637 FOGH GROUP ApSFOGH GROUP ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Rune Fogh er medlem af ledelsen.Se mere
13. november 2023Overskudd på DKK 347.005 Levior ApSLevior ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september. Rune Fogh er medlem af ledelsen.Se mere
1. juni 2023AdresseendringLevior ApSLevior ApS flytter fra Rødding til Aarhus C. Rune Fogh er medlem af ledelsen.Se mere
6. januar 2023Overskudd på DKK 85.125 FOGH GROUP ApSFOGH GROUP ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september 2022. Rune Fogh er medlem af ledelsen.Se mere
6. januar 2023Overskudd på DKK 71.879 RUNE FOGH CONSULT ApSRUNE FOGH CONSULT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september 2022. Rune Fogh er medlem af ledelsen.Se mere
6. desember 2022Overskudd på DKK 93.240 Levior ApSLevior ApS offentliggjør regnskap for perioden 29. oktober 2021 til 30. september. Rune Fogh er medlem af ledelsen.Se mere
18. august 2022Erik Olsen blir med i ledelsenLevior ApSErik Olsen blir med i ledelsen for Levior ApS. Rune Fogh er medlem af ledelsen.Se mere
18. august 2022Endring i eierkretsenLevior ApSErik Olsen registrert som reell eier av Levior ApS. Rune Fogh er medlem af ledelsen.Se mere
6. januar 2022Overskudd på DKK 187.218 FOGH GROUP ApSFOGH GROUP ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2020 til 30. september 2021. Rune Fogh er medlem af ledelsen.Se mere
6. januar 2022Overskudd på DKK 194.212 RUNE FOGH CONSULT ApSRUNE FOGH CONSULT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2020 til 30. september 2021. Rune Fogh er medlem af ledelsen.Se mere
19. november 2021Nytt navn: Levior ApSNiruebke ApSNiruebke ApS skifter navn til Levior ApS. Rune Fogh er medlem af ledelsen.Se mere
29. oktober 2021StiftelseNiruebke ApSNiruebke ApS stiftes i bransjen konsulentbistand vedrørende informationsteknologi. Rune Fogh er medlem af ledelsen.Se mere
30. september 2021Endring i eierkretsenRUNE FOGH CONSULT ApSRune Fogh øker sitt reelle eierskap av RUNE FOGH CONSULT ApS.Se mere
30. september 2021Endring i eierkretsenFOGH GROUP ApSRune Fogh øker sitt reelle eierskap av FOGH GROUP ApS.Se mere
22. januar 2021Overskudd på DKK 125.162 FOGH GROUP ApSFOGH GROUP ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2019 til 30. september 2020. Rune Fogh er medlem af ledelsen.Se mere
22. januar 2021Overskudd på DKK 129.221 RUNE FOGH CONSULT ApSRUNE FOGH CONSULT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2019 til 30. september 2020. Rune Fogh er medlem af ledelsen.Se mere
19. november 2020Ny bransje: Ikke-finansielle holdingselskaberFOGH GROUP ApSTidligere bransje: Uoplyst. Rune Fogh er medlem af ledelsen.Se mere
10. januar 2020Overskudd på DKK 164.734 RUNE FOGH CONSULT ApSRUNE FOGH CONSULT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2018 til 30. september 2019. Rune Fogh er medlem af ledelsen.Se mere
10. januar 2020Overskudd på DKK 161.056 FOGH GROUP ApSFOGH GROUP ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2018 til 30. september 2019. Rune Fogh er medlem af ledelsen.Se mere