1. juniNy bransje: Udlejning af erhvervsejendommeRUGVÆNGET 6 ApSTidligere bransje: Køb og salg af egen fast ejendom. Effie Mia Fuchs Rasmussen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
23. aprilAdresseendringRUGVÆNGET 6 ApSRUGVÆNGET 6 ApS flytter fra Ringsted til Køge. Effie Mia Fuchs Rasmussen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
23. aprilAdresseendringCONCARE EJENDOMSSELSKAB ApSCONCARE EJENDOMSSELSKAB ApS flytter fra Ringsted til Køge. Effie Mia Fuchs Rasmussen eier 100% av virksomheten.Se mere
22. aprilAdresseendringBYGNING NR. 123 ApSBYGNING NR. 123 ApS flytter fra Ringsted til Køge. Effie Mia Fuchs Rasmussen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
19. aprilAdresseendringBYGNING NR. 123 ApSBYGNING NR. 123 ApS flytter til ny adresse i Ringsted. Effie Mia Fuchs Rasmussen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
29. januarEffie Mia Fuchs Rasmussen forlater styretKROGSBÆKVEJ 11 ApSEffie Mia Fuchs Rasmussen forlater styret for KROGSBÆKVEJ 11 ApS etter en periode på 2 måneder.Se mere
28. november 2023Underskudd på DKK 459.140 KROGSBÆKVEJ 11 ApSKROGSBÆKVEJ 11 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Effie Mia Fuchs Rasmussen er medlem av styret.Se mere
28. november 2023Effie Mia Fuchs Rasmussen blir med i styretKROGSBÆKVEJ 11 ApSEffie Mia Fuchs Rasmussen blir med i styret for KROGSBÆKVEJ 11 ApS.Se mere
16. november 2023Underskudd på DKK 2,4 mio.CONCARE EJENDOMSSELSKAB ApSCONCARE EJENDOMSSELSKAB ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Effie Mia Fuchs Rasmussen eier 100% av virksomheten.Se mere
13. november 2023Effie Mia Fuchs Rasmussen slutter som adm. direktørConcare Ejendomme Holding ApSEffie Mia Fuchs Rasmussen slutter som adm. direktør i Concare Ejendomme Holding ApS.Se mere
13. november 2023Effie Mia Fuchs Rasmussen slutter som adm. direktørCONCARE EJENDOMSSELSKAB ApSEffie Mia Fuchs Rasmussen slutter som adm. direktør i CONCARE EJENDOMSSELSKAB ApS.Se mere
13. november 2023Effie Mia Fuchs Rasmussen slutter som adm. direktørConcare Diverse Holding ApSEffie Mia Fuchs Rasmussen slutter som adm. direktør i Concare Diverse Holding ApS.Se mere
13. november 2023Effie Mia Fuchs Rasmussen slutter som adm. direktørHF Finans ApSEffie Mia Fuchs Rasmussen slutter som adm. direktør i HF Finans ApS.Se mere
13. november 2023Effie Mia Fuchs Rasmussen slutter som adm. direktørHuginsvej 6 ApSEffie Mia Fuchs Rasmussen slutter som adm. direktør i Huginsvej 6 ApS.Se mere
13. november 2023Effie Mia Fuchs Rasmussen slutter som adm. direktørHF Finans 2 ApSEffie Mia Fuchs Rasmussen slutter som adm. direktør i HF Finans 2 ApS.Se mere
13. november 2023Marta Florczykowska blir med i ledelsenCONCARE EJENDOMSSELSKAB ApSMarta Florczykowska blir med i ledelsen for CONCARE EJENDOMSSELSKAB ApS. Effie Mia Fuchs Rasmussen eier 100% av virksomheten.Se mere
13. oktober 2023Overskudd på DKK 144.400 RUGVÆNGET 6 ApSRUGVÆNGET 6 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Effie Mia Fuchs Rasmussen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
9. oktober 2023Overskudd på DKK 122.599 BYGNING NR. 123 ApSBYGNING NR. 123 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Effie Mia Fuchs Rasmussen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
9. august 2023Underskudd på DKK 58.492 Huginsvej 6 ApSHuginsvej 6 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Effie Mia Fuchs Rasmussen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
9. august 2023Underskudd på DKK 80.875 HF Finans ApSHF Finans ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Effie Mia Fuchs Rasmussen er adm. direktør i virksomheten.Se mere