31. mai 1995Egon Fugmann forlater ledelsenEFTI ApSEgon Fugmann forlater ledelsen for EFTI ApS etter en periode på 5 år.Se mere
10. januar 1991Nytt navn: EFTI ApSNSL NR. 1031 ApSNSL NR. 1031 ApS skifter navn til EFTI ApS. Egon Fugmann er medlem af ledelsen.Se mere
9. januar 1991Egon Fugmann forlater styretA/S 20. NOVEMBER 1990Egon Fugmann forlater styret for A/S 20. NOVEMBER 1990 etter en periode på 18 år.Se mere
9. januar 1991Egon Fugmann forlater ledelsenA/S 20. NOVEMBER 1990Egon Fugmann forlater ledelsen for A/S 20. NOVEMBER 1990 etter en periode på 18 år.Se mere
9. januar 1991Peter Reimesch Koefoed forlater ledelsenNSL NR. 1031 ApSPeter Reimesch Koefoed forlater ledelsen for NSL NR. 1031 ApS etter en periode på 4 måneder. Egon Fugmann er medlem af ledelsen.Se mere
31. desember 1990Ny status UNDER FRIVILLIG LIKVIDATIONA/S 20. NOVEMBER 1990Tidligere status: Normal. Egon Fugmann er medlem af ledelsen.Se mere
6. desember 1990Nytt navn: A/S 20. NOVEMBER 1990A/S EFTIA/S EFTI skifter navn til A/S 20. NOVEMBER 1990. Egon Fugmann er medlem af ledelsen.Se mere
1. september 1990StiftelseNSL NR. 1031 ApSNSL NR. 1031 ApS stiftes i bransjen fremstilling af trådvarer. Egon Fugmann er medlem af ledelsen.Se mere
9. mars 1990Susanne Petersen forlater styretA/S EFTISusanne Petersen forlater styret for A/S EFTI etter en periode på 18 år. Egon Fugmann er medlem af ledelsen.Se mere