25. juni 1991Ny status OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATIONA/S 20. NOVEMBER 1990Tidligere status: Under frivillig likvidation.
9. januar 1991Flere forlater styretA/S 20. NOVEMBER 19903 medlemmer forlater styret for A/S 20. NOVEMBER 1990.Egon FugmannForlater etter en periode på 18 årIngelise Quistgaard FugmannForlater etter en periode på 18 årJan QuistgaardForlater etter en periode på 18 år
9. januar 1991Egon Fugmann forlater ledelsenA/S 20. NOVEMBER 1990Egon Fugmann forlater ledelsen for A/S 20. NOVEMBER 1990 etter en periode på 18 år.
6. desember 1990Nytt navn: A/S 20. NOVEMBER 1990A/S EFTIA/S EFTI skifter navn til A/S 20. NOVEMBER 1990.
9. mars 1990Susanne Petersen forlater styretA/S EFTISusanne Petersen forlater styret for A/S EFTI etter en periode på 18 år.
16. august 1972StiftelseA/S EFTIA/S EFTI stiftes i 1972.AdressePrøvensvej 212610 RødovrePersonerEgon FugmannDirektør, styremedlemIngelise Quistgaard FugmannStyremedlemJan QuistgaardStyremedlemSusanne PetersenStyremedlem