RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA M.A.I. EJNER LARSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Ejner Aage Larsen er medlem af ledelsen.
Karol Marcinkowski forlater styret for RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA M.A.I. EJNER LARSEN ApS etter en periode på 6 år. Ejner Aage Larsen er medlem af ledelsen.
RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA M.A.I. EJNER LARSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Ejner Aage Larsen er medlem af ledelsen.