15. oktober 2020Pernille Hjort forlater styretLARSENS KONSULENTTJENESTE A/SPernille Hjort forlater styret for LARSENS KONSULENTTJENESTE A/S etter en periode på 23 år.Se mere
19. september 2020Underskudd på DKK 28.313 LARSENS KONSULENTTJENESTE A/SLARSENS KONSULENTTJENESTE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Pernille Hjort er medlem av styret.Se mere
16. mai 2020Christian Hjort Larsen blir med i styretLARSENS KONSULENTTJENESTE A/SChristian Hjort Larsen erstatter Ejner Aage Larsen i styret for LARSENS KONSULENTTJENESTE A/S etter en periode på 23 år. Pernille Hjort er fortsatt styremedlem.Se mere
16. mai 2020Lisbeth Birgitte Larsen blir med i ledelsenLARSENS KONSULENTTJENESTE A/SLisbeth Birgitte Larsen erstatter Ejner Aage Larsen i ledelsen for LARSENS KONSULENTTJENESTE A/S etter en periode på 23 år. Pernille Hjort er medlem av styret.Se mere
16. mai 2020Endring i eierkretsenLARSENS KONSULENTTJENESTE A/S2 personer endrer deres reelle eierskab av LARSENS KONSULENTTJENESTE A/S. Pernille Hjort er medlem av styret.Se mere
12. september 2019Overskudd på DKK 40.435 LARSENS KONSULENTTJENESTE A/SLARSENS KONSULENTTJENESTE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Pernille Hjort er medlem av styret.Se mere
17. juli 2018Overskudd på DKK 44.140 LARSENS KONSULENTTJENESTE A/SLARSENS KONSULENTTJENESTE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2017 til 30. juni. Pernille Hjort er medlem av styret.Se mere
2. august 2017Overskudd på DKK 94.328 LARSENS KONSULENTTJENESTE A/SLARSENS KONSULENTTJENESTE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2016 til 30. juni. Pernille Hjort er medlem av styret.Se mere
30. august 2016Overskudd på DKK 732.306 LARSENS KONSULENTTJENESTE A/SLARSENS KONSULENTTJENESTE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2015 til 30. juni. Pernille Hjort er medlem av styret.Se mere
25. november 2015Endring i eierkretsenLARSENS KONSULENTTJENESTE A/SEjner Aage Larsen registrert som reell eier av LARSENS KONSULENTTJENESTE A/S. Pernille Hjort er medlem av styret.Se mere
4. september 2015Underskudd på DKK 114.217 LARSENS KONSULENTTJENESTE A/SLARSENS KONSULENTTJENESTE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2014 til 30. juni. Pernille Hjort er medlem av styret.Se mere
22. oktober 2014Underskudd på DKK 1.164 LARSENS KONSULENTTJENESTE A/SLARSENS KONSULENTTJENESTE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2013 til 30. juni. Pernille Hjort er medlem av styret.Se mere
8. oktober 2014Ny bransje: Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejderLARSENS KONSULENTTJENESTE A/STidligere bransje: Ikke-finansielle holdingselskaber. Pernille Hjort er medlem av styret.Se mere
8. oktober 2014Nytt navn: LARSENS KONSULENTTJENESTE A/SFAMILIEN LARSEN HOLDING A/SFAMILIEN LARSEN HOLDING A/S skifter navn til LARSENS KONSULENTTJENESTE A/S. Pernille Hjort er medlem av styret.Se mere
24. oktober 2013Overskudd på DKK 8.766 FAMILIEN LARSEN HOLDING A/SFAMILIEN LARSEN HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2012 til 30. juni. Pernille Hjort er medlem av styret.Se mere
5. oktober 2012Underskudd på DKK 20.877 FAMILIEN LARSEN HOLDING A/SFAMILIEN LARSEN HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2011 til 30. juni. Pernille Hjort er medlem av styret.Se mere
22. september 2011Regnskap for 2011 offentligjortFAMILIEN LARSEN HOLDING A/SFAMILIEN LARSEN HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2010 til 30. juni. Pernille Hjort er medlem av styret.Se mere
9. september 2010Regnskap for 2010 offentligjortFAMILIEN LARSEN HOLDING A/SFAMILIEN LARSEN HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2009 til 30. juni. Pernille Hjort er medlem av styret.Se mere
2. oktober 2009Regnskap for 2009 offentligjortFAMILIEN LARSEN HOLDING A/SFAMILIEN LARSEN HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2008 til 30. juni. Pernille Hjort er medlem av styret.Se mere
19. august 2008Regnskap for 2008 offentligjortFAMILIEN LARSEN HOLDING A/SFAMILIEN LARSEN HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2007 til 30. juni. Pernille Hjort er medlem av styret.Se mere