23. januar 2020Eli Petersen forlater styretAKTIESELSKABET PETER MØRCHEli Petersen forlater styret for AKTIESELSKABET PETER MØRCH etter en periode på 16 år.Se mere
23. januar 2020Eli Petersen forlater ledelsenAKTIESELSKABET PETER MØRCHEli Petersen forlater ledelsen for AKTIESELSKABET PETER MØRCH etter en periode på 16 år.Se mere
20. januar 2020Overskudd på DKK 2,9 mio.AKTIESELSKABET PETER MØRCHAKTIESELSKABET PETER MØRCH offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Eli Petersen er medlem af ledelsen.Se mere
17. januar 2020Endring i eierkretsenAKTIESELSKABET PETER MØRCH3 personer endrer deres reelle eierskab av AKTIESELSKABET PETER MØRCH. Eli Petersen er medlem af ledelsen.Se mere
18. februar 2019Underskudd på DKK 1,0 mio.AKTIESELSKABET PETER MØRCHAKTIESELSKABET PETER MØRCH offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Eli Petersen er medlem af ledelsen.Se mere
1. mars 2018Overskudd på DKK 1,8 mio.AKTIESELSKABET PETER MØRCHAKTIESELSKABET PETER MØRCH offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Eli Petersen er medlem af ledelsen.Se mere
15. mai 2017Underskudd på DKK 281.000 AKTIESELSKABET PETER MØRCHAKTIESELSKABET PETER MØRCH offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Eli Petersen er medlem af ledelsen.Se mere
4. april 2016Overskudd på DKK 1,6 mio.AKTIESELSKABET PETER MØRCHAKTIESELSKABET PETER MØRCH offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Eli Petersen er medlem af ledelsen.Se mere
6. mars 2015Overskudd på DKK 1,6 mio.AKTIESELSKABET PETER MØRCHAKTIESELSKABET PETER MØRCH offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Eli Petersen er medlem af ledelsen.Se mere
15. april 2014Overskudd på DKK 2,2 mio.AKTIESELSKABET PETER MØRCHAKTIESELSKABET PETER MØRCH offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Eli Petersen er medlem af ledelsen.Se mere
4. mars 2014Ny bransje: InvesteringsselskaberAKTIESELSKABET PETER MØRCHTidligere bransje: Uoplyst. Eli Petersen er medlem af ledelsen.Se mere
25. mai 2013Overskudd på DKK 3,4 mio.AKTIESELSKABET PETER MØRCHAKTIESELSKABET PETER MØRCH offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Eli Petersen er medlem af ledelsen.Se mere
8. juni 2012Regnskap for 2011 offentligjortAKTIESELSKABET PETER MØRCHAKTIESELSKABET PETER MØRCH offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Eli Petersen er medlem af ledelsen.Se mere
3. mars 2011Regnskap for 2010 offentligjortAKTIESELSKABET PETER MØRCHAKTIESELSKABET PETER MØRCH offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Eli Petersen er medlem af ledelsen.Se mere
3. mars 2010Regnskap for 2009 offentligjortAKTIESELSKABET PETER MØRCHAKTIESELSKABET PETER MØRCH offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Eli Petersen er medlem af ledelsen.Se mere
25. februar 2009Regnskap for 2008 offentligjortAKTIESELSKABET PETER MØRCHAKTIESELSKABET PETER MØRCH offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Eli Petersen er medlem af ledelsen.Se mere
12. februar 2008Regnskap for 2007 offentligjortAKTIESELSKABET PETER MØRCHAKTIESELSKABET PETER MØRCH offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Eli Petersen er medlem af ledelsen.Se mere
31. januar 2007Regnskap for 2006 offentligjortAKTIESELSKABET PETER MØRCHAKTIESELSKABET PETER MØRCH offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Eli Petersen er medlem af ledelsen.Se mere
31. januar 2006Regnskap for 2005 offentligjortAKTIESELSKABET PETER MØRCHAKTIESELSKABET PETER MØRCH offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Eli Petersen er medlem af ledelsen.Se mere
28. januar 2005Regnskap for 2004 offentligjortAKTIESELSKABET PETER MØRCHAKTIESELSKABET PETER MØRCH offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Eli Petersen er medlem af ledelsen.Se mere