15. desember 2020Endring i eierkretsenAKTIESELSKABET PETER MØRCHHenriette Eli Petersen er ikke lenger registrert som reell eier av AKTIESELSKABET PETER MØRCH.Se mere
23. januar 2020Flere forlater styretAKTIESELSKABET PETER MØRCH3 medlemmer forlater styret for AKTIESELSKABET PETER MØRCH. Henriette Eli Petersen eier 50% av virksomheten.Se mere
23. januar 2020Eli Petersen forlater ledelsenAKTIESELSKABET PETER MØRCHEli Petersen forlater ledelsen for AKTIESELSKABET PETER MØRCH etter en periode på 16 år. Henriette Eli Petersen eier 50% av virksomheten.Se mere
23. januar 2020Ny status UNDER FRIVILLIG LIKVIDATIONAKTIESELSKABET PETER MØRCHTidligere status: Normal. Henriette Eli Petersen eier 50% av virksomheten.Se mere
20. januar 2020Overskudd på DKK 2,9 mio.AKTIESELSKABET PETER MØRCHAKTIESELSKABET PETER MØRCH offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Henriette Eli Petersen eier 50% av virksomheten.Se mere
17. januar 2020Endring i eierkretsenAKTIESELSKABET PETER MØRCHHenriette Eli Petersen registrert som reell eier av AKTIESELSKABET PETER MØRCH.Se mere
15. januar 2013Henriette Eli Petersen forlater ledelsenHENRIETTE ELI HOLDING ApSHenriette Eli Petersen forlater ledelsen for HENRIETTE ELI HOLDING ApS etter en periode på 4 år.Se mere
7. mars 2012Regnskap for 2011 offentligjortHENRIETTE ELI HOLDING ApSHENRIETTE ELI HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Henriette Eli Petersen er medlem af ledelsen.Se mere
24. februar 2012Henriette Eli Petersen forlater ledelsenELI OG FUGL ApSHenriette Eli Petersen forlater ledelsen for ELI OG FUGL ApS etter en periode på 4 år.Se mere
27. mai 2011Regnskap for 2010 offentligjortELI OG FUGL ApSELI OG FUGL ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Henriette Eli Petersen er medlem af ledelsen.Se mere
26. mai 2011Regnskap for 2010 offentligjortHENRIETTE ELI HOLDING ApSHENRIETTE ELI HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Henriette Eli Petersen er medlem af ledelsen.Se mere
6. april 2010Regnskap for 2009 offentligjortHENRIETTE ELI HOLDING ApSHENRIETTE ELI HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 21. august 2008 til 31. desember 2009. Henriette Eli Petersen er medlem af ledelsen.Se mere
6. april 2010Regnskap for 2009 offentligjortELI OG FUGL ApSELI OG FUGL ApS offentliggjør regnskap for perioden 21. august 2008 til 31. desember 2009. Henriette Eli Petersen er medlem af ledelsen.Se mere
21. august 2008StiftelseELI OG FUGL ApSELI OG FUGL ApS stiftes i bransjen virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Henriette Eli Petersen er medlem af ledelsen.Se mere
21. august 2008StiftelseHENRIETTE ELI HOLDING ApSHENRIETTE ELI HOLDING ApS stiftes i bransjen uoplyst. Henriette Eli Petersen er medlem af ledelsen.Se mere
1. august 2004Hans Christian Poul Petersen blir med i styretPROPPERIET A/SHans Christian Poul Petersen erstatter Henriette Eli Petersen i styret for PROPPERIET A/S etter en periode på 2 år.Se mere
1. august 2004Hans Christian Poul Petersen blir med i ledelsenELI HOLDING ApSHans Christian Poul Petersen erstatter Henriette Eli Petersen i ledelsen for ELI HOLDING ApS etter en periode på 2 år.Se mere
3. desember 2003Regnskap for 2003 offentligjortELI HOLDING ApSELI HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 11. februar 2002 til 30. juni. Henriette Eli Petersen er medlem af ledelsen.Se mere
3. desember 2003Regnskap for 2003 offentligjortPROPPERIET A/SPROPPERIET A/S offentliggjør regnskap for perioden 26. februar 2002 til 30. juni. Henriette Eli Petersen er medlem av styret.Se mere
1. mars 2002Ny bransje: Engroshandel med vin og spiritusPROPPERIET A/STidligere bransje: Uoplyst. Henriette Eli Petersen er medlem av styret.Se mere