ANPARTSSELSKABET AF 20. APRIL 1984 offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Elke Magdalene Hasberg er medlem af ledelsen.
ANPARTSSELSKABET AF 20. APRIL 1984 offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Elke Magdalene Hasberg er medlem af ledelsen.
ANPARTSSELSKABET AF 20. APRIL 1984 offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Elke Magdalene Hasberg er medlem af ledelsen.
ANPARTSSELSKABET AF 20. APRIL 1984 offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Elke Magdalene Hasberg er medlem af ledelsen.
ANPARTSSELSKABET AF 20. APRIL 1984 offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Elke Magdalene Hasberg er medlem af ledelsen.
ANPARTSSELSKABET AF 20. APRIL 1984 offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Elke Magdalene Hasberg er medlem af ledelsen.
ANPARTSSELSKABET AF 20. APRIL 1984 offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Elke Magdalene Hasberg er medlem af ledelsen.
ANPARTSSELSKABET AF 20. APRIL 1984 offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Elke Magdalene Hasberg er medlem af ledelsen.
ANPARTSSELSKABET AF 20. APRIL 1984 offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Elke Magdalene Hasberg er medlem af ledelsen.
ANPARTSSELSKABET AF 20. APRIL 1984 offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Elke Magdalene Hasberg er medlem af ledelsen.
ANPARTSSELSKABET AF 20. APRIL 1984 offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Elke Magdalene Hasberg er medlem af ledelsen.
ANPARTSSELSKABET AF 20. APRIL 1984 offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Elke Magdalene Hasberg er medlem af ledelsen.
ANPARTSSELSKABET AF 20. APRIL 1984 offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Elke Magdalene Hasberg er medlem af ledelsen.