31. oktober 1999Elke Magdalene Hasberg blir med i ledelsenANPARTSSELSKABET AF 20. APRIL 1984Elke Magdalene Hasberg erstatter Gert Boysen i ledelsen for ANPARTSSELSKABET AF 20. APRIL 1984 etter en periode på 16 år.Se mere
23. juni 1999Regnskap for 1998 offentligjortANPARTSSELSKABET AF 20. APRIL 1984ANPARTSSELSKABET AF 20. APRIL 1984 offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Gert Boysen er medlem af ledelsen.Se mere
8. juni 1998Regnskap for 1997 offentligjortANPARTSSELSKABET AF 20. APRIL 1984ANPARTSSELSKABET AF 20. APRIL 1984 offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. Gert Boysen er medlem af ledelsen.Se mere
29. mai 1997Regnskap for 1996 offentligjortANPARTSSELSKABET AF 20. APRIL 1984ANPARTSSELSKABET AF 20. APRIL 1984 offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Gert Boysen er medlem af ledelsen.Se mere
25. august 1996Regnskap for 1995 offentligjortANPARTSSELSKABET AF 20. APRIL 1984ANPARTSSELSKABET AF 20. APRIL 1984 offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1995 til 31. desember 1995. Gert Boysen er medlem af ledelsen.Se mere
31. mars 1991AdresseendringANPARTSSELSKABET AF 20. APRIL 1984ANPARTSSELSKABET AF 20. APRIL 1984 flytter til ny adresse i Tønder. Gert Boysen er medlem af ledelsen.Se mere
20. april 1984StiftelseANPARTSSELSKABET AF 20. APRIL 1984ANPARTSSELSKABET AF 20. APRIL 1984 stiftes i bransjen udlejning af maskiner og udstyr i øvrigt. Gert Boysen er medlem af ledelsen.Se mere