31. desember 2018Ellen Askholm forlater styretLANDBRUGSMEDIERNE P/SEllen Askholm forlater styret for LANDBRUGSMEDIERNE P/S etter en periode på 3 år.Se mere
20. juni 2018John Berg Christensen blir med i styretLANDBRUGSMEDIERNE P/SJohn Berg Christensen blir med i styret for LANDBRUGSMEDIERNE P/S. Ellen Askholm er fortsatt styremedlem.Se mere
30. mai 2018Overskudd på DKK 459.000 LANDBRUGSMEDIERNE P/SLANDBRUGSMEDIERNE P/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Ellen Askholm er medlem av styret.Se mere
1. juni 2017Underskudd på DKK 1,0 mio.LANDBRUGSMEDIERNE P/SLANDBRUGSMEDIERNE P/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Ellen Askholm er medlem av styret.Se mere
29. mai 2017Erstatning i styretLANDBRUGSMEDIERNE P/S4 endringer i styret for LANDBRUGSMEDIERNE P/S. Ellen Askholm er fortsatt styremedlem.Se mere
29. mars 2017AdresseendringLANDBRUGSMEDIERNE P/SLANDBRUGSMEDIERNE P/S flytter til ny adresse i København V. Ellen Askholm er medlem av styret.Se mere
8. desember 2016Morten Beck Høyer blir ny styrelederLANDBRUGSMEDIERNE P/SMorten Beck Høyer erstatter Leif Nielsen som styreleder hos LANDBRUGSMEDIERNE P/S etter en periode på 2 år. Ellen Askholm er fortsatt styremedlem.Se mere
1. juni 2016Overskudd på DKK 2,4 mio.LANDBRUGSMEDIERNE P/SLANDBRUGSMEDIERNE P/S offentliggjør regnskap for perioden 27. oktober 2014 til 31. desember 2015. Ellen Askholm er medlem av styret.Se mere
8. desember 2015Ellen Askholm blir med i styretLANDBRUGSMEDIERNE P/SEllen Askholm blir med i styret for LANDBRUGSMEDIERNE P/S.Se mere