24. januar 2023 · Creative ClubOm Creative ClubTidl. kreativ direktor hos Wunderman til Danske Bank Kenneth Pøhler er ansat som creative director hos Danske Bank. Les artikkel
12. januar 2022 · BureauBizNavnenyt: Tidl. OTW-direktør vil investere i banebrydende bureauerTidl. kreativ direktor hos Wunderman til Danske Bank Kenneth Pøhler er ansat som creative director hos Danske Bank. Les artikkel
29. oktober 2021Kenneth Pøhler forlater styretLANDBRUGSMEDIERNE P/SKenneth Pøhler forlater styret for LANDBRUGSMEDIERNE P/S etter en periode på 4 år.Se mere
4. juni 2021Overskudd på DKK 847.000 LANDBRUGSMEDIERNE P/SLANDBRUGSMEDIERNE P/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Kenneth Pøhler er medlem av styret.Se mere
31. mai 2021Thomas Stevnbak Andersen blir med i styretLANDBRUGSMEDIERNE P/SThomas Stevnbak Andersen erstatter Ejnar Bo Thomsen i styret for LANDBRUGSMEDIERNE P/S etter en periode på 5 år. Kenneth Pøhler er fortsatt styremedlem.Se mere
26. januar 2021Kenneth Pøhler slutter som adm. direktørThe Martians ApSKenneth Pøhler slutter som adm. direktør i The Martians ApS.Se mere
31. oktober 2020Endring i eierkretsenThe Martians ApSKenneth Pøhler er ikke lenger registrert som reell eier av The Martians ApS.Se mere
1. september 2020Henrik Skov Lisberg blir med i styretLANDBRUGSMEDIERNE P/SHenrik Skov Lisberg blir med i styret for LANDBRUGSMEDIERNE P/S. Kenneth Pøhler er fortsatt styremedlem.Se mere
1. september 2020Søren Queitsch blir med i ledelsenLANDBRUGSMEDIERNE P/SSøren Queitsch blir med i ledelsen for LANDBRUGSMEDIERNE P/S. Kenneth Pøhler er medlem av styret.Se mere
1. september 2020Christian Friis Hansen blir adm. direktørLANDBRUGSMEDIERNE P/SChristian Friis Hansen blir adm. direktør i LANDBRUGSMEDIERNE P/S. Kenneth Pøhler er medlem av styret.Se mere
31. august 2020Henrik Skov Lisberg forlater ledelsenLANDBRUGSMEDIERNE P/SHenrik Skov Lisberg forlater ledelsen for LANDBRUGSMEDIERNE P/S etter en periode på 6 år. Kenneth Pøhler er medlem av styret.Se mere
3. juli 2020AdresseendringThe Martians ApSThe Martians ApS flytter fra Frederiksberg C til København V. Kenneth Pøhler er adm. direktør i virksomheten.Se mere
28. mai 2020Overskudd på DKK 3,4 mio.LANDBRUGSMEDIERNE P/SLANDBRUGSMEDIERNE P/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Kenneth Pøhler er medlem av styret.Se mere
14. mai 2020Underskudd på DKK 22.780 The Martians ApSThe Martians ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Kenneth Pøhler er adm. direktør i virksomheten.Se mere
20. januar 2020AdresseendringThe Martians ApSThe Martians ApS flytter fra København K til Frederiksberg C. Kenneth Pøhler er adm. direktør i virksomheten.Se mere
18. desember 2019Lars Daugaard Jepsen blir ny styrelederLANDBRUGSMEDIERNE P/SLars Daugaard Jepsen erstatter Morten Beck Høyer som styreleder hos LANDBRUGSMEDIERNE P/S etter en periode på 3 år. Kenneth Pøhler er fortsatt styremedlem.Se mere
31. mai 2019Overskudd på DKK 261.031 The Martians ApSThe Martians ApS offentliggjør regnskap for perioden 30. august 2017 til 31. desember 2018. Kenneth Pøhler er adm. direktør i virksomheten.Se mere
31. mai 2019Overskudd på DKK 571.000 LANDBRUGSMEDIERNE P/SLANDBRUGSMEDIERNE P/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Kenneth Pøhler er medlem av styret.Se mere
1. januar 2019Kathrine Karlshøj blir med i styretLANDBRUGSMEDIERNE P/SKathrine Karlshøj blir med i styret for LANDBRUGSMEDIERNE P/S. Kenneth Pøhler er fortsatt styremedlem.Se mere
31. desember 2018Ellen Askholm forlater styretLANDBRUGSMEDIERNE P/SEllen Askholm forlater styret for LANDBRUGSMEDIERNE P/S etter en periode på 3 år. Kenneth Pøhler er fortsatt styremedlem.Se mere