29. juni 1998Ellen Margrethe Hansen forlater styretG.T. HOLDING ApSEllen Margrethe Hansen forlater styret for G.T. HOLDING ApS etter en periode på 8 år.Se mere
29. juni 1998Ellen Margrethe Hansen forlater ledelsenG.T. HOLDING ApSEllen Margrethe Hansen forlater ledelsen for G.T. HOLDING ApS etter en periode på 8 år.Se mere
26. november 1997Regnskap for 1997 offentligjortG.T. HOLDING ApSG.T. HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1996 til 30. juni. Ellen Margrethe Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
20. november 1997Ellen Margrethe Hansen forlater ledelsenG.T. HANDEL ApSEllen Margrethe Hansen forlater ledelsen for G.T. HANDEL ApS etter en periode på 13 år.Se mere
23. desember 1996Regnskap for 1996 offentligjortG.T. HOLDING ApSG.T. HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1995 til 30. juni. Ellen Margrethe Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
5. april 1995Nytt navn: G.T. HANDEL ApSG.T. DEKORATIONSLER ApSG.T. DEKORATIONSLER ApS skifter navn til G.T. HANDEL ApS. Ellen Margrethe Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
7. mai 1990StiftelseG.T. HOLDING ApSG.T. HOLDING ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Ellen Margrethe Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
27. oktober 1988Peter Bent Hansen forlater ledelsenG.T. DEKORATIONSLER ApSPeter Bent Hansen forlater ledelsen for G.T. DEKORATIONSLER ApS etter en periode på 4 år. Ellen Margrethe Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
13. september 1984StiftelseG.T. DEKORATIONSLER ApSG.T. DEKORATIONSLER ApS stiftes i 1984. Ellen Margrethe Hansen er medlem af ledelsen.Se mere