7. mai 1998Jacob Kjærsgaard blir med i styretIKAST AUTOMOBILER A/SJacob Kjærsgaard erstatter Else Stubkjær Sørensen i styret for IKAST AUTOMOBILER A/S etter en periode på 29 år.Se mere
1. januar 1998Endring i eierkretsenIKAST AUTOMOBILER A/SNiels Peder Maul Kjærsgaard registrert som reell eier av IKAST AUTOMOBILER A/S. Else Stubkjær Sørensen er medlem av styret.Se mere
22. juni 1997Regnskap for 1996 offentligjortIKAST AUTOMOBILER A/SIKAST AUTOMOBILER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Else Stubkjær Sørensen er medlem av styret.Se mere
4. juni 1996Regnskap for 1995 offentligjortIKAST AUTOMOBILER A/SIKAST AUTOMOBILER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1995 til 31. desember 1995. Else Stubkjær Sørensen er medlem av styret.Se mere
29. desember 1994Martha Andrea Sørensen forlater styretIKAST AUTOMOBILER A/SMartha Andrea Sørensen forlater styret for IKAST AUTOMOBILER A/S etter en periode på 26 år. Else Stubkjær Sørensen er fortsatt styremedlem.Se mere
27. desember 1994Niels Peder Maul Kjærsgaard blir med i styretIKAST AUTOMOBILER A/SNiels Peder Maul Kjærsgaard blir med i styret for IKAST AUTOMOBILER A/S. Else Stubkjær Sørensen er fortsatt styremedlem.Se mere
11. april 1969StiftelseIKAST AUTOMOBILER A/SIKAST AUTOMOBILER A/S stiftes i bransjen detailhandel med biler. Else Stubkjær Sørensen er medlem av styret.Se mere