16. juliUnderskudd på DKK 301.394 Hands A/SHands A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Emilie Holst er medlem av styret.Se mere
27. juniEndring i eierkretsenEmilie Holst Holding ApSEmilie Holst er ikke lenger registrert som reell eier av Emilie Holst Holding ApS.Se mere
12. aprilAdresseendringHands A/SHands A/S flytter fra Viby J til Aarhus C. Emilie Holst er medlem av styret.Se mere
15. august 2023Emilie Holst forlater ledelsenEmilie Holst Holding ApSEmilie Holst forlater ledelsen for Emilie Holst Holding ApS etter en periode på 2 år.Se mere
15. august 2023Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGEmilie Holst Holding ApSTidligere status: Normal. Emilie Holst eier 100% av virksomheten.Se mere
17. juli 2023Underskudd på DKK 257.913 Hands A/SHands A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Emilie Holst er medlem av styret.Se mere
7. februar 2023AdresseendringHands A/SHands A/S flytter fra Aarhus C til Viby J. Emilie Holst er medlem av styret.Se mere
9. juli 2022Overskudd på DKK 0 Emilie Holst Holding ApSEmilie Holst Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 13. april 2021 til 31. desember 2021. Emilie Holst er medlem af ledelsen.Se mere
2. juli 2022Overskudd på DKK 74.354 Hands A/SHands A/S offentliggjør regnskap for perioden 26. oktober 2020 til 31. desember 2021. Emilie Holst er medlem av styret.Se mere
23. mai 2022Nytt navn: Hands A/SSUMOstudio A/SSUMOstudio A/S skifter navn til Hands A/S. Emilie Holst er medlem av styret.Se mere
13. april 2021StiftelseEmilie Holst Holding ApSEmilie Holst Holding ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Emilie Holst er medlem af ledelsen.Se mere
26. oktober 2020StiftelseSUMOstudio A/SSUMOstudio A/S stiftes i bransjen computerprogrammering. Emilie Holst er medlem av styret.Se mere