16. juliUnderskudd på DKK 301.394 Hands A/SHands A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Lukas Storm Kaldan er medlem af ledelsen.Se mere
15. juliUnderskudd på DKK 94.668 Long Ball Wang ApSLong Ball Wang ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Lukas Storm Kaldan er medlem af ledelsen.Se mere
12. aprilAdresseendringHands A/SHands A/S flytter fra Viby J til Aarhus C. Lukas Storm Kaldan er medlem af ledelsen.Se mere
19. juli 2023Underskudd på DKK 109.268 Long Ball Wang ApSLong Ball Wang ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Lukas Storm Kaldan er medlem af ledelsen.Se mere
17. juli 2023Underskudd på DKK 257.913 Hands A/SHands A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Lukas Storm Kaldan er medlem af ledelsen.Se mere
7. februar 2023AdresseendringHands A/SHands A/S flytter fra Aarhus C til Viby J. Lukas Storm Kaldan er medlem af ledelsen.Se mere
20. juli 2022Overskudd på DKK 24.709 Long Ball Wang ApSLong Ball Wang ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Lukas Storm Kaldan er medlem af ledelsen.Se mere
2. juli 2022Overskudd på DKK 74.354 Hands A/SHands A/S offentliggjør regnskap for perioden 26. oktober 2020 til 31. desember 2021. Lukas Storm Kaldan er medlem af ledelsen.Se mere
23. mai 2022Nytt navn: Hands A/SSUMOstudio A/SSUMOstudio A/S skifter navn til Hands A/S. Lukas Storm Kaldan er medlem af ledelsen.Se mere
2. juli 2021Underskudd på DKK 5.000 Long Ball Wang ApSLong Ball Wang ApS offentliggjør regnskap for perioden 8. juni 2020 til 31. desember 2020. Lukas Storm Kaldan er medlem af ledelsen.Se mere
2. november 2020AdresseendringLong Ball Wang ApSLong Ball Wang ApS flytter fra Aarhus C til Mårslet. Lukas Storm Kaldan er medlem af ledelsen.Se mere
26. oktober 2020StiftelseSUMOstudio A/SSUMOstudio A/S stiftes i bransjen computerprogrammering. Lukas Storm Kaldan er medlem af ledelsen.Se mere
8. juni 2020StiftelseLong Ball Wang ApSLong Ball Wang ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Lukas Storm Kaldan er medlem af ledelsen.Se mere