14. augustKemal Gürlek blir med i styretSILM FONDENKemal Gürlek erstatter Altan Kubilay i styret for SILM FONDEN etter en periode på 2 år. Ergin Resat Inekci er fortsatt styremedlem.Se mere
10. juniOverskudd på DKK 5,0 mio.SILM FONDENSILM FONDEN offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Ergin Resat Inekci er medlem av styret.Se mere
5. oktober 2023Hasan Huseyin Kocer blir med i styretSILM FONDENHasan Huseyin Kocer blir med i styret for SILM FONDEN. Ergin Resat Inekci er fortsatt styremedlem.Se mere
3. juli 2023Overskudd på DKK 3,6 mio.SILM FONDENSILM FONDEN offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Ergin Resat Inekci er medlem av styret.Se mere
19. april 2023Mustafa Köse forlater styretSILM FONDENMustafa Köse forlater styret for SILM FONDEN etter en periode på 2 år. Ergin Resat Inekci er fortsatt styremedlem.Se mere
15. februar 2023Selahattin Atici blir med i styretSILM FONDENSelahattin Atici blir med i styret for SILM FONDEN. Ergin Resat Inekci er fortsatt styremedlem.Se mere
1. september 2022Altan Kubilay blir med i styretSILM FONDENAltan Kubilay blir med i styret for SILM FONDEN. Ergin Resat Inekci er fortsatt styremedlem.Se mere
15. juli 2022Overskudd på DKK 2,9 mio.SILM FONDENSILM FONDEN offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Ergin Resat Inekci er medlem av styret.Se mere
9. november 2021Servet Dönmez forlater styretSILM FONDENServet Dönmez forlater styret for SILM FONDEN etter en periode på 7 måneder. Ergin Resat Inekci er fortsatt styremedlem.Se mere
22. juli 2021Overskudd på DKK 981.821 SILM FONDENSILM FONDEN offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Ergin Resat Inekci er medlem av styret.Se mere
17. mai 2021Adem Musa Corap forlater ledelsenSILM FONDENAdem Musa Corap forlater ledelsen for SILM FONDEN etter en periode på 4 uker. Ergin Resat Inekci er medlem av styret.Se mere
19. april 2021Adem Musa Corap blir med i ledelsenSILM FONDENAdem Musa Corap blir med i ledelsen for SILM FONDEN. Ergin Resat Inekci er medlem av styret.Se mere
19. april 2021AdresseendringSILM FONDENSILM FONDEN flytter fra Valby til København S. Ergin Resat Inekci er medlem av styret.Se mere
12. april 2021Nye navn i styretSILM FONDEN2 nye medlemmer blir med i styret for SILM FONDEN. Ergin Resat Inekci er fortsatt styremedlem.Se mere
29. mars 2021Ali Omar Ahmed forlater styretSILM FONDENAli Omar Ahmed forlater styret for SILM FONDEN etter en periode på 2 år. Ergin Resat Inekci er fortsatt styremedlem.Se mere
26. mars 2021Flere forlater styretSILM FONDEN2 medlemmer forlater styret for SILM FONDEN. Ergin Resat Inekci er fortsatt styremedlem.Se mere
8. februar 2021Ergin Resat Inekci blir med i styretSILM FONDENErgin Resat Inekci blir med i styret for SILM FONDEN.Se mere
10. november 2006Ergin Resat Inekci forlater ledelsenBISKO ApSErgin Resat Inekci forlater ledelsen for BISKO ApS etter en periode på 2 år.Se mere
1. juli 2006Günger Erbas blir med i ledelsenBISKO ApSGünger Erbas erstatter Mustafa Ali Karatas i ledelsen for BISKO ApS etter en periode på 7 måneder. Ergin Resat Inekci er medlem af ledelsen.Se mere
14. februar 2006Ergin Resat Inekci forlater styretADAMFOOD A/SErgin Resat Inekci forlater styret for ADAMFOOD A/S etter en periode på 3 år.Se mere