18. oktober 2010Günger Erbas forlater ledelsenBISKO ApSGünger Erbas forlater ledelsen for BISKO ApS etter en periode på 4 år.Se mere
1. mars 2010AdresseendringBISKO ApSBISKO ApS flytter fra Brøndby til Hvidovre. Günger Erbas er medlem af ledelsen.Se mere
18. desember 2009Regnskap for 2009 offentligjortBISKO ApSBISKO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2008 til 30. juni. Günger Erbas er medlem af ledelsen.Se mere
1. mai 2009Regnskap for 2008 offentligjortBISKO ApSBISKO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2007 til 30. juni 2008. Günger Erbas er medlem af ledelsen.Se mere
7. januar 2009Regnskap for 2008 offentligjortBISKO ApSBISKO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2007 til 30. juni 2008. Günger Erbas er medlem af ledelsen.Se mere
5. februar 2008Regnskap for 2007 offentligjortBISKO ApSBISKO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Günger Erbas er medlem af ledelsen.Se mere
9. januar 2008AdresseendringBISKO ApSBISKO ApS flytter fra Glostrup til Brøndby. Günger Erbas er medlem af ledelsen.Se mere
1. desember 2006Regnskap for 2006 offentligjortBISKO ApSBISKO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2005 til 30. juni. Günger Erbas er medlem af ledelsen.Se mere
10. november 2006Ergin Resat Inekci forlater ledelsenBISKO ApSErgin Resat Inekci forlater ledelsen for BISKO ApS etter en periode på 2 år. Günger Erbas er medlem af ledelsen.Se mere
1. juli 2006Günger Erbas blir med i ledelsenBISKO ApSGünger Erbas erstatter Mustafa Ali Karatas i ledelsen for BISKO ApS etter en periode på 7 måneder.Se mere