14. desember 2023Overskudd på DKK 302.969 EJENDOMSSELSKABET RYHAVEVEJ ApSEJENDOMSSELSKABET RYHAVEVEJ ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Erik Bagner eier 25% av virksomheten.Se mere
14. desember 2023Underskudd på DKK 163.797 H. N. Clausensgade 14 ApSH. N. Clausensgade 14 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Erik Bagner er medlem af ledelsen.Se mere
14. desember 2023Overskudd på DKK 566.362 E. Bagner Holding ApSE. Bagner Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Erik Bagner er medlem af ledelsen.Se mere
14. desember 2023Overskudd på DKK 27.843 I/S Kærtoften 18I/S Kærtoften 18 offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Erik Bagner eier 50% av virksomheten.Se mere
8. august 2023AdresseendringI/S Kærtoften 18I/S Kærtoften 18 flytter fra Aarhus V til Åbyhøj. Erik Bagner eier 50% av virksomheten.Se mere
8. august 2023AdresseendringE. Bagner Holding ApSE. Bagner Holding ApS flytter til ny adresse i Lystrup. Erik Bagner er medlem af ledelsen.Se mere
8. august 2023AdresseendringEJENDOMSSELSKABET RYHAVEVEJ ApSEJENDOMSSELSKABET RYHAVEVEJ ApS flytter fra Aarhus V til Åbyhøj. Erik Bagner eier 25% av virksomheten.Se mere
8. august 2023AdresseendringH. N. Clausensgade 14 ApSH. N. Clausensgade 14 ApS flytter fra Aarhus V til Lystrup. Erik Bagner er medlem af ledelsen.Se mere
1. juli 2023AdresseendringBrdr. Bagner I/SBrdr. Bagner I/S flytter fra Aarhus V til Åbyhøj. Erik Bagner eier 29% av virksomheten.Se mere
5. desember 2022Overskudd på DKK 434.298 H. N. Clausensgade 14 ApSH. N. Clausensgade 14 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Erik Bagner er medlem af ledelsen.Se mere
5. desember 2022Overskudd på DKK 30.481 I/S Kærtoften 18I/S Kærtoften 18 offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Erik Bagner eier 50% av virksomheten.Se mere
5. desember 2022Overskudd på DKK 708.737 E. Bagner Holding ApSE. Bagner Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Erik Bagner er medlem af ledelsen.Se mere
17. oktober 2022Overskudd på DKK 227.109 EJENDOMSSELSKABET RYHAVEVEJ ApSEJENDOMSSELSKABET RYHAVEVEJ ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Erik Bagner eier 25% av virksomheten.Se mere
26. august 2022 · Installatør HorisontBrdr. Bagner A/S - Hasle El-installation får ny ejerHenrik Bagner, der siden 1987 har ejet og drevet elinstallationsfirma sammen med broderen Erik Bagner, siger: Les artikkel
19. august 2022 · ElfokusBrdr. Bagner A/S – Hasle El-installation får ny ejerHenrik Bagner, der siden 1987 har ejet og drevet elinstallationsfirma sammen med broderen Erik Bagner, siger: Les artikkel
18. august 2022 · Mester TidendeBrdr. Bagner A/S - Hasle El-installation får ny ejerHenrik Bagner, der siden 1987 har ejet og drevet elinstallationsfirma sammen med broderen Erik Bagner, siger: Les artikkel
17. august 2022Erik Bagner forlater styretBRDR. BAGNER A/SErik Bagner forlater styret for BRDR. BAGNER A/S etter en periode på 34 år.Se mere
17. august 2022Endring i eierkretsenBRDR. BAGNER A/SErik Bagner er ikke lenger registrert som reell eier av BRDR. BAGNER A/S.Se mere
28. oktober 2021Overskudd på DKK 271.047 H. N. Clausensgade 14 ApSH. N. Clausensgade 14 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Erik Bagner er medlem af ledelsen.Se mere
28. oktober 2021Overskudd på DKK 228.045 EJENDOMSSELSKABET RYHAVEVEJ ApSEJENDOMSSELSKABET RYHAVEVEJ ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Erik Bagner eier 25% av virksomheten.Se mere