4. juliUnderskudd på DKK 536.746 BRDR. BAGNER A/SBRDR. BAGNER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 31. desember 2023. Henrik Bagner er medlem av styret.Se mere
14. desember 2023Overskudd på DKK 302.969 EJENDOMSSELSKABET RYHAVEVEJ ApSEJENDOMSSELSKABET RYHAVEVEJ ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Henrik Bagner er medlem af ledelsen.Se mere
14. desember 2023Overskudd på DKK 262.679 H. Bagner Holding ApSH. Bagner Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Henrik Bagner er medlem af ledelsen.Se mere
14. desember 2023Underskudd på DKK 396.790 BÜLOVSGADE 58 B ApSBÜLOVSGADE 58 B ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Henrik Bagner er medlem af ledelsen.Se mere
14. desember 2023Overskudd på DKK 27.843 I/S Kærtoften 18I/S Kærtoften 18 offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Henrik Bagner eier 50% av virksomheten.Se mere
1. november 2023Allan Mellbak Branth blir adm. direktørBRDR. BAGNER A/SAllan Mellbak Branth blir adm. direktør i BRDR. BAGNER A/S. Henrik Bagner er medlem av styret.Se mere
31. oktober 2023Thomas Munk Olsen forlater ledelsenBRDR. BAGNER A/SThomas Munk Olsen forlater ledelsen for BRDR. BAGNER A/S etter en periode på 1 år. Henrik Bagner er medlem av styret.Se mere
8. august 2023AdresseendringI/S Kærtoften 18I/S Kærtoften 18 flytter fra Aarhus V til Åbyhøj. Henrik Bagner eier 50% av virksomheten.Se mere
8. august 2023AdresseendringH. Bagner Holding ApSH. Bagner Holding ApS flytter til ny adresse i Åbyhøj. Henrik Bagner er medlem af ledelsen.Se mere
8. august 2023AdresseendringEJENDOMSSELSKABET RYHAVEVEJ ApSEJENDOMSSELSKABET RYHAVEVEJ ApS flytter fra Aarhus V til Åbyhøj. Henrik Bagner er medlem af ledelsen.Se mere
1. juli 2023AdresseendringBrdr. Bagner I/SBrdr. Bagner I/S flytter fra Aarhus V til Åbyhøj. Henrik Bagner eier 30% av virksomheten.Se mere
5. desember 2022Overskudd på DKK 30.481 I/S Kærtoften 18I/S Kærtoften 18 offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Henrik Bagner eier 50% av virksomheten.Se mere
5. desember 2022Overskudd på DKK 879.003 H. Bagner Holding ApSH. Bagner Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Henrik Bagner er medlem af ledelsen.Se mere
5. desember 2022Overskudd på DKK 676.084 BÜLOVSGADE 58 B ApSBÜLOVSGADE 58 B ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Henrik Bagner er medlem af ledelsen.Se mere
24. november 2022Overskudd på DKK 520.793 BRDR. BAGNER A/SBRDR. BAGNER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Henrik Bagner er medlem av styret.Se mere
16. november 2022Morten Dam Sørensen forlater styretBRDR. BAGNER A/SMorten Dam Sørensen forlater styret for BRDR. BAGNER A/S etter en periode på 3 måneder. Henrik Bagner er fortsatt styremedlem.Se mere
17. oktober 2022Overskudd på DKK 227.109 EJENDOMSSELSKABET RYHAVEVEJ ApSEJENDOMSSELSKABET RYHAVEVEJ ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Henrik Bagner er medlem af ledelsen.Se mere
26. august 2022 · Installatør HorisontBrdr. Bagner A/S - Hasle El-installation får ny ejerBagner A/S – Hasle El-installation i Aarhus overdrager Erik og Henrik Bagner nu deres virksomhed til Henning Mortensen A/S. Les artikkel
19. august 2022 · ElfokusBrdr. Bagner A/S – Hasle El-installation får ny ejerBagner A/S – Hasle El-installation i Aarhus overdrager Erik og Henrik Bagner nu deres virksomhed til Henning Mortensen a/s. Les artikkel
18. august 2022 · Mester TidendeBrdr. Bagner A/S - Hasle El-installation får ny ejerBagner A/S i Aarhus overdrager Erik og Henrik Bagner nu deres virksomhed til Henning Mortensen a/s. Les artikkel