29. mai 2001Erik Tvernø forlater styretVALBY MULTIHAL FONDENErik Tvernø forlater styret for VALBY MULTIHAL FONDEN etter en periode på 4 år.Se mere
19. juni 2000Regnskap for 1999 offentligjortVALBY MULTIHAL FONDENVALBY MULTIHAL FONDEN offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Erik Tvernø er nestleder i styret.Se mere
17. desember 1999Regnskap for 1998 offentligjortVALBY MULTIHAL FONDENVALBY MULTIHAL FONDEN offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Erik Tvernø er nestleder i styret.Se mere
16. oktober 1999StiftelseVALBY MULTIHAL FONDENVALBY MULTIHAL FONDEN stiftes i bransjen idrætsklubber. Erik Tvernø er nestleder i styret.Se mere
16. september 1998Regnskap for 1997 offentligjortVALBY MULTIHAL FONDENVALBY MULTIHAL FONDEN offentliggjør regnskap for perioden 10. januar 1997 til 31. desember 1997. Erik Tvernø er nestleder i styret.Se mere
5. mars 1997Ny status NORMALVALBY MULTIHAL FONDENTidligere status: Ukjent. Erik Tvernø er nestleder i styret.Se mere
10. januar 1997Erik Tvernø blir med i styretVALBY MULTIHAL FONDENErik Tvernø blir med i styret for VALBY MULTIHAL FONDEN.Se mere
22. juni 1995Erik Tvernø forlater styretDRIFTSSELSKABET IDRÆTSPARKEN A/SErik Tvernø forlater styret for DRIFTSSELSKABET IDRÆTSPARKEN A/S etter en periode på 5 år.Se mere
6. desember 1994Ole Holmer-Bretlau slutter som adm. direktørDRIFTSSELSKABET IDRÆTSPARKEN A/SOle Holmer-Bretlau slutter som adm. direktør i DRIFTSSELSKABET IDRÆTSPARKEN A/S. Erik Tvernø er medlem av styret.Se mere
17. oktober 1994Poul Carlsen Hyldgaard forlater styretDRIFTSSELSKABET IDRÆTSPARKEN A/SPoul Carlsen Hyldgaard forlater styret for DRIFTSSELSKABET IDRÆTSPARKEN A/S etter en periode på 4 år. Erik Tvernø er fortsatt styremedlem.Se mere
21. september 1994Flere forlater styretDRIFTSSELSKABET IDRÆTSPARKEN A/S2 medlemmer forlater styret for DRIFTSSELSKABET IDRÆTSPARKEN A/S. Erik Tvernø er fortsatt styremedlem.Se mere
27. desember 1993Birger Hvirring Larsen forlater styretDRIFTSSELSKABET IDRÆTSPARKEN A/SBirger Hvirring Larsen forlater styret for DRIFTSSELSKABET IDRÆTSPARKEN A/S etter en periode på 4 år. Erik Tvernø er fortsatt styremedlem.Se mere
22. oktober 1993Connie Leth blir med i styretDRIFTSSELSKABET IDRÆTSPARKEN A/SConnie Leth erstatter Alexander Michael Schaumann i styret for DRIFTSSELSKABET IDRÆTSPARKEN A/S etter en periode på 3 år. Erik Tvernø er fortsatt styremedlem.Se mere
16. august 1993Poul Søby Nielsen forlater styretDRIFTSSELSKABET IDRÆTSPARKEN A/SPoul Søby Nielsen forlater styret for DRIFTSSELSKABET IDRÆTSPARKEN A/S etter en periode på 3 år. Erik Tvernø er fortsatt styremedlem.Se mere
9. desember 1992Knud Rasmussen Heinesen forlater styretDRIFTSSELSKABET IDRÆTSPARKEN A/SKnud Rasmussen Heinesen forlater styret for DRIFTSSELSKABET IDRÆTSPARKEN A/S etter en periode på 2 år. Erik Tvernø er fortsatt styremedlem.Se mere
22. april 1992Flere forlater styretDRIFTSSELSKABET IDRÆTSPARKEN A/S2 medlemmer forlater styret for DRIFTSSELSKABET IDRÆTSPARKEN A/S. Erik Tvernø er fortsatt styremedlem.Se mere
3. februar 1992Hans Erik Vangsøe Jensen forlater styretDRIFTSSELSKABET IDRÆTSPARKEN A/SHans Erik Vangsøe Jensen forlater styret for DRIFTSSELSKABET IDRÆTSPARKEN A/S etter en periode på 2 år. Erik Tvernø er fortsatt styremedlem.Se mere
23. september 1991Erik Tvernø forlater styretDE RIGTIGE LOKALAVISER A/SErik Tvernø forlater styret for DE RIGTIGE LOKALAVISER A/S etter en periode på 2 år.Se mere
1. august 1991Henning Skov forlater styretDRIFTSSELSKABET IDRÆTSPARKEN A/SHenning Skov forlater styret for DRIFTSSELSKABET IDRÆTSPARKEN A/S etter en periode på 1 år. Erik Tvernø er fortsatt styremedlem.Se mere
12. oktober 1990Nytt navn: DE RIGTIGE LOKALAVISER A/SVICH 2107 A/SVICH 2107 A/S skifter navn til DE RIGTIGE LOKALAVISER A/S. Erik Tvernø er medlem av styret.Se mere