29. mai 2001Flemming Aanæs forlater styretVALBY MULTIHAL FONDENFlemming Aanæs forlater styret for VALBY MULTIHAL FONDEN etter en periode på 4 år.Se mere
19. juni 2000Regnskap for 1999 offentligjortVALBY MULTIHAL FONDENVALBY MULTIHAL FONDEN offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Flemming Aanæs er styreleder.Se mere
17. desember 1999Regnskap for 1998 offentligjortVALBY MULTIHAL FONDENVALBY MULTIHAL FONDEN offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Flemming Aanæs er styreleder.Se mere
16. oktober 1999StiftelseVALBY MULTIHAL FONDENVALBY MULTIHAL FONDEN stiftes i bransjen idrætsklubber. Flemming Aanæs er styreleder.Se mere
16. september 1998Regnskap for 1997 offentligjortVALBY MULTIHAL FONDENVALBY MULTIHAL FONDEN offentliggjør regnskap for perioden 10. januar 1997 til 31. desember 1997. Flemming Aanæs er styreleder.Se mere
5. mars 1997Ny status NORMALVALBY MULTIHAL FONDENTidligere status: Ukjent. Flemming Aanæs er styreleder.Se mere
10. januar 1997Flemming Aanæs blir med i styretVALBY MULTIHAL FONDENFlemming Aanæs blir med i styret for VALBY MULTIHAL FONDEN.Se mere