21. november 2005Erik Victor Scott Larsen forlater styretSPORTS BOWLING 99 ApSErik Victor Scott Larsen forlater styret for SPORTS BOWLING 99 ApS etter en periode på 7 år.Se mere
21. november 2005Erik Victor Scott Larsen forlater ledelsenSPORTS BOWLING 99 ApSErik Victor Scott Larsen forlater ledelsen for SPORTS BOWLING 99 ApS etter en periode på 7 år.Se mere
2. februar 2005Erik Victor Scott Larsen forlater ledelsenSKOLAND DANMARK ApSErik Victor Scott Larsen forlater ledelsen for SKOLAND DANMARK ApS etter en periode på 13 år.Se mere
4. juni 2002Ny status UNDER KONKURSSKOLAND DANMARK ApSTidligere status: Under tvangsopløsning. Erik Victor Scott Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
12. april 2002Ny bransje: UoplystSPORTS BOWLING 99 ApSTidligere bransje: Idrætsklubber. Erik Victor Scott Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
12. april 2002Ny status UNDER KONKURSSPORTS BOWLING 99 ApSTidligere status: Normal. Erik Victor Scott Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
11. oktober 2001Erik Victor Scott Larsen forlater ledelsenCYBERCOM 2000 ApSErik Victor Scott Larsen forlater ledelsen for CYBERCOM 2000 ApS etter en periode på 3 år.Se mere
11. juli 2001Ny status NORMALSKOLAND DANMARK ApSTidligere status: Under tvangsopløsning. Erik Victor Scott Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
6. juli 2001Regnskap for 2000 offentligjortSPORTS BOWLING 99 ApSSPORTS BOWLING 99 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Erik Victor Scott Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
5. juli 2001Regnskap for 2000 offentligjortSKOLAND DANMARK ApSSKOLAND DANMARK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1999 til 30. juni 2000. Erik Victor Scott Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
26. juni 2001Marianne Quinie Siff Larsen forlater ledelsenSKOLAND DANMARK ApSMarianne Quinie Siff Larsen forlater ledelsen for SKOLAND DANMARK ApS etter en periode på 9 år. Erik Victor Scott Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
26. juni 2001AdresseendringSKOLAND DANMARK ApSSKOLAND DANMARK ApS flytter til ny adresse i Roskilde. Erik Victor Scott Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
26. mars 2001Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGSKOLAND DANMARK ApSTidligere status: Normal. Erik Victor Scott Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
26. mars 2001Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGSKOLAND DANMARK ApSTidligere status: Normal. Erik Victor Scott Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
15. februar 2001Regnskap for 2000 offentligjortCYBERCOM 2000 ApSCYBERCOM 2000 ApS offentliggjør regnskap for perioden 25. februar 1999 til 30. juni 2000. Erik Victor Scott Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
17. juli 2000Regnskap for 1999 offentligjortSPORTS BOWLING 99 ApSSPORTS BOWLING 99 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. september 1998 til 31. desember 1999. Erik Victor Scott Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
14. januar 2000Regnskap for 1999 offentligjortSKOLAND DANMARK ApSSKOLAND DANMARK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1998 til 30. juni 1999. Erik Victor Scott Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
25. februar 1999StiftelseCYBERCOM 2000 ApSCYBERCOM 2000 ApS stiftes i bransjen pladeforretninger. Erik Victor Scott Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
29. januar 1999Nytt navn: SPORTS BOWLING 99 ApSVICH 5561 ApSVICH 5561 ApS skifter navn til SPORTS BOWLING 99 ApS. Erik Victor Scott Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
28. januar 1999Erik Victor Scott Larsen blir med i styretVICH 5561 ApSErik Victor Scott Larsen blir med i styret for VICH 5561 ApS.Se mere