29. november 2017Marianne Quinie Siff Larsen forlater ledelsenEVENTPARTNERS ApSMarianne Quinie Siff Larsen forlater ledelsen for EVENTPARTNERS ApS etter en periode på 3 år.Se mere
7. september 2017AdresseendringEVENTPARTNERS ApSEVENTPARTNERS ApS flytter fra Viby Sjælland til Brøndby. Marianne Quinie Siff Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
23. juni 2017Underskudd på DKK 140.235 EVENTPARTNERS ApSEVENTPARTNERS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Marianne Quinie Siff Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
17. august 2016AdresseendringEVENTPARTNERS ApSEVENTPARTNERS ApS flytter fra Kirke Såby til Viby Sjælland. Marianne Quinie Siff Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
22. juni 2016Overskudd på DKK 113.941 EVENTPARTNERS ApSEVENTPARTNERS ApS offentliggjør regnskap for perioden 29. september 2014 til 31. desember 2015. Marianne Quinie Siff Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
29. september 2014StiftelseEVENTPARTNERS ApSEVENTPARTNERS ApS stiftes i bransjen detailhandel med andre varer i.a.n. via internet. Marianne Quinie Siff Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
26. juni 2001Marianne Quinie Siff Larsen forlater ledelsenSKOLAND DANMARK ApSMarianne Quinie Siff Larsen forlater ledelsen for SKOLAND DANMARK ApS etter en periode på 9 år.Se mere
26. mars 2001Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGSKOLAND DANMARK ApSTidligere status: Normal. Marianne Quinie Siff Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
26. mars 2001Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGSKOLAND DANMARK ApSTidligere status: Normal. Marianne Quinie Siff Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
14. januar 2000Regnskap for 1999 offentligjortSKOLAND DANMARK ApSSKOLAND DANMARK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1998 til 30. juni 1999. Marianne Quinie Siff Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
23. desember 1998Regnskap for 1998 offentligjortSKOLAND DANMARK ApSSKOLAND DANMARK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1997 til 30. juni. Marianne Quinie Siff Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
3. desember 1997Regnskap for 1997 offentligjortSKOLAND DANMARK ApSSKOLAND DANMARK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1996 til 30. juni. Marianne Quinie Siff Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
18. november 1996Regnskap for 1996 offentligjortSKOLAND DANMARK ApSSKOLAND DANMARK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1995 til 30. juni. Marianne Quinie Siff Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
30. juni 1992StiftelseSKOLAND DANMARK ApSSKOLAND DANMARK ApS stiftes i bransjen skotøjsforretninger. Marianne Quinie Siff Larsen er medlem af ledelsen.Se mere