29. februar 2016Erik Volden forlater styretO. KAVLI A/SErik Volden forlater styret for O. KAVLI A/S etter en periode på 2 år.Se mere
10. juni 2015Underskudd på DKK 17 mio.O. KAVLI A/SO. KAVLI A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Erik Volden er styreleder.Se mere
21. juli 2014Regnskap for 2013 offentligjortO. KAVLI A/SO. KAVLI A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Erik Volden er styreleder.Se mere
25. mars 2014Erik Volden blir med i styretO. KAVLI A/SErik Volden blir med i styret for O. KAVLI A/S.Se mere
25. mars 2014Knud Lilholm blir adm. direktørO. KAVLI A/SKnud Lilholm erstatter Erik Volden som adm. direktør i O. KAVLI A/S.Se mere
1. november 2013Erstatning i styretO. KAVLI A/S3 endringer i styret for O. KAVLI A/S. Erik Volden er adm. direktør i virksomheten.Se mere
1. november 2013Erik Volden blir adm. direktørO. KAVLI A/SErik Volden erstatter Finn Høy Houengaard som adm. direktør i O. KAVLI A/S.Se mere
9. desember 2011Jan Hillesland blir med i styretHANSA BORG SKANDINAVISK HOLDING A/SJan Hillesland erstatter Erik Volden i styret for HANSA BORG SKANDINAVISK HOLDING A/S etter en periode på 3 år.Se mere
6. juni 2011Regnskap for 2010 offentligjortHANSA BORG SKANDINAVISK HOLDING A/SHANSA BORG SKANDINAVISK HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Erik Volden er medlem av styret.Se mere
28. april 2011Ulf Erik Spendrup forlater styretHANSA BORG SKANDINAVISK HOLDING A/SUlf Erik Spendrup forlater styret for HANSA BORG SKANDINAVISK HOLDING A/S etter en periode på 9 år. Erik Volden er fortsatt styremedlem.Se mere
18. juni 2010Regnskap for 2009 offentligjortHANSA BORG SKANDINAVISK HOLDING A/SHANSA BORG SKANDINAVISK HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Erik Volden er medlem av styret.Se mere
5. januar 2010Peter Ryttergaard blir med i ledelsenHANSA BORG SKANDINAVISK HOLDING A/SPeter Ryttergaard erstatter Ulrik Sørensen i ledelsen for HANSA BORG SKANDINAVISK HOLDING A/S etter en periode på 8 år. Erik Volden er medlem av styret.Se mere
26. juni 2009Regnskap for 2008 offentligjortHANSA BORG SKANDINAVISK HOLDING A/SHANSA BORG SKANDINAVISK HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Erik Volden er medlem av styret.Se mere
26. mars 2009Erik Volden blir med i styretHANSA BORG SKANDINAVISK HOLDING A/SErik Volden blir med i styret for HANSA BORG SKANDINAVISK HOLDING A/S.Se mere