29. februar 2016Kjell Christians Gyllensten Bjørnsen forlater styretO. KAVLI A/SKjell Christians Gyllensten Bjørnsen forlater styret for O. KAVLI A/S etter en periode på 2 år.Se mere
10. juni 2015Underskudd på DKK 17 mio.O. KAVLI A/SO. KAVLI A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Kjell Christians Gyllensten Bjørnsen er medlem av styret.Se mere
21. juli 2014Regnskap for 2013 offentligjortO. KAVLI A/SO. KAVLI A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Kjell Christians Gyllensten Bjørnsen er medlem av styret.Se mere
25. mars 2014Kjell Christians Gyllensten Bjørnsen blir med i styretO. KAVLI A/SKjell Christians Gyllensten Bjørnsen blir med i styret for O. KAVLI A/S.Se mere
25. mars 2014Knud Lilholm blir adm. direktørO. KAVLI A/SKnud Lilholm erstatter Erik Volden som adm. direktør i O. KAVLI A/S. Kjell Christians Gyllensten Bjørnsen er medlem av styret.Se mere