21. augustEske Dyva forlater styretDanBots ApSEske Dyva forlater styret for DanBots ApS etter en periode på 2 år.Se mere
16. augustNye navn i styretREMIC MICROPHONES ApS2 nye medlemmer blir med i styret for REMIC MICROPHONES ApS. Eske Dyva er fortsatt styremedlem.Se mere
30. juniUnderskudd på DKK 978.332 REMIC MICROPHONES ApSREMIC MICROPHONES ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Eske Dyva er medlem av styret.Se mere
15. juniAdresseendringREMIC MICROPHONES ApSREMIC MICROPHONES ApS flytter fra København K til Helsinge. Eske Dyva er medlem av styret.Se mere
15. maiUnderskudd på DKK 373.669 DanBots ApSDanBots ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Eske Dyva er medlem av styret.Se mere
15. maiUnderskudd på DKK 259.987 Dyva Business Development ApSDyva Business Development ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Eske Dyva er medlem af ledelsen.Se mere
30. januarEndring i eierkretsenDanBots ApSSamir Lehaff øker sitt reelle eierskap av DanBots ApS. Eske Dyva er medlem av styret.Se mere
24. januarFinn Halken blir med i ledelsenREMIC MICROPHONES ApSFinn Halken blir med i ledelsen for REMIC MICROPHONES ApS. Eske Dyva er medlem av styret.Se mere
31. desember 2023Stig Lumbye slutter som adm. direktørREMIC MICROPHONES ApSStig Lumbye slutter som adm. direktør i REMIC MICROPHONES ApS. Eske Dyva er medlem av styret.Se mere
14. juni 2023Underskudd på DKK 832.160 REMIC MICROPHONES ApSREMIC MICROPHONES ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Eske Dyva er medlem av styret.Se mere
13. juni 2023Lars Henning Stigel forlater styretREMIC MICROPHONES ApSLars Henning Stigel forlater styret for REMIC MICROPHONES ApS etter en periode på 4 år. Eske Dyva er fortsatt styremedlem.Se mere
31. mai 2023AdresseendringDanBots ApSDanBots ApS flytter fra Birkerød til Kongens Lyngby. Eske Dyva er medlem av styret.Se mere
26. mai 2023Underskudd på DKK 25.177 DanBots ApSDanBots ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Eske Dyva er medlem av styret.Se mere
17. mai 2023Jakob Fjordgård Skjærlund forlater styretDanBots ApSJakob Fjordgård Skjærlund forlater styret for DanBots ApS etter en periode på 12 måneder. Eske Dyva er fortsatt styremedlem.Se mere
3. mai 2023Overskudd på DKK 157.647 Dyva Business Development ApSDyva Business Development ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Eske Dyva er medlem af ledelsen.Se mere
12. september 2022Endring i eierkretsenDanBots ApSSamir Lehaff reduserer sitt reelle eierskap av DanBots ApS. Eske Dyva er medlem av styret.Se mere
9. juni 2022Underskudd på DKK 27.348 DanBots ApSDanBots ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Eske Dyva er medlem av styret.Se mere
3. juni 2022Overskudd på DKK 388.673 Dyva Business Development ApSDyva Business Development ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Eske Dyva er medlem af ledelsen.Se mere
30. mai 2022Eske Dyva blir med i styretDanBots ApSEske Dyva blir med i styret for DanBots ApS.Se mere
27. mai 2022Underskudd på DKK 644.490 REMIC MICROPHONES ApSREMIC MICROPHONES ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Eske Dyva er medlem av styret.Se mere